UNIGRUP COSMETICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Carrilet, 353
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social UNIGRUP COSMETICS SL
CIF B62160775
Actividad Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
Página Web www.dekade.es
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE UNIGRUP COSMETICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNIGRUP COSMETICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Vibora Juan | Liquidador | 22/09/2020 | 22/09/2020 |
Castro Vibora Juan | Administrador Mancomunado | 17/12/2019 | 22/09/2020 |
Pasto Casals Jose Maria | Apoderado | 11/01/2013 | 22/09/2020 |
Pasto Casals Jose Maria | Administrador Mancomunado | 17/12/2019 | 22/09/2020 |
Pintado Berninches Saturnino | Administrador Mancomunado | 17/12/2019 | 22/09/2020 |
Castro Vibora Juan | Administrador | 17/12/2019 | |
Pintado Berninches Saturnino | Administrador | 17/12/2019 | |
Sans Lorman Josefa | Administrador Solidario | 06/10/2009 | 12/12/2014 |
Pasto Casals Jose Maria | Administrador | 06/10/2009 |
ACTOS BORME DE UNIGRUP COSMETICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32285 , F 179, S 8, H B 205479, I/A 7 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32285 , F 179, S 8, H B 205479, I/A 7 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32285 , F 179, S 8, H B 205479, I/A 7 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32285 , F 179, S 8, H B 205479, I/A 6 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32285 , F 179, S 8, H B 205479, I/A 6 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32285 , F 179, S 8, H B 205479, I/A 6 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32285 , F 179, S 8, H B 205479, I/A 5 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32285 , F 178, S 8, H B 205479, I/A 4 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08