PASTO CASALS JOSE MARIA
Informe ejecutivo de PASTO CASALS JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PASTO CASALS JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIGRUP COSMETICS SL | Apoderado | 11/01/2013 | 22/09/2020 |
UNIGRUP COSMETICS SL | Administrador Mancomunado | 17/12/2019 | 22/09/2020 |
UNIGRUP COSMETICS SL | Administrador | 06/10/2009 | |
CELVAS COSMETICS SL | Administrador | 01/10/2009 |
VINCULACIONES DE PASTO CASALS JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTO CASALS JOSE MARIA
Empresa: UNIGRUP COSMETICS SL
Administrador Mancomunado
- Castro Vibora Juan
- Pasto Casals Jose Maria
- Pintado Berninches Saturnino
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32285 , F 179, S 8, H B 205479, I/A 7 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-08
Empresa: UNIGRUP COSMETICS SL
Administrador Mancomunado
- Castro Vibora Juan
- Pasto Casals Jose Maria
- Pintado Berninches Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32285 , F 179, S 8, H B 205479, I/A 6 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-08
Empresa: UNIGRUP COSMETICS SL
Apoderado
- Pasto Casals Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32285 , F 178, S 8, H B 205479, I/A 4 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Empresa: UNIGRUP COSMETICS SL
Administrador
- Pasto Casals Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32285 , F 178, S 8, H B 205479, I/A 3 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-08
Empresa: CELVAS COSMETICS SL
Administrador
- Pasto Casals Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33283 , F 187, S 8, H B 228563, I/A 4 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-08
Información de PASTO CASALS JOSE MARIA
Mostramos los datos de PASTO CASALS JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTO CASALS JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos