SANS LORMAN JOSEFA
Informe ejecutivo de SANS LORMAN JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANS LORMAN JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIGRUP COSMETICS SL | Administrador Solidario | 06/10/2009 | 12/12/2014 |
CELVAS COSMETICS SL | Administrador Unico | 01/10/2009 | 28/07/2014 |
VINCULACIONES DE SANS LORMAN JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANS LORMAN JOSEFA
Empresa: UNIGRUP COSMETICS SL
Administrador Solidario
- Sans Lorman Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32285 , F 179, S 8, H B 205479, I/A 5 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-08
Empresa: CELVAS COSMETICS SL
Administrador Unico
- Sans Lorman Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33283 , F 187, S 8, H B 228563, I/A 5 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-08
Empresa: UNIGRUP COSMETICS SL
Administrador Solidario
- Sans Lorman Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32285 , F 178, S 8, H B 205479, I/A 3 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-08
Empresa: CELVAS COSMETICS SL
Administrador Unico
- Sans Lorman Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33283 , F 187, S 8, H B 228563, I/A 4 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-08
Información de SANS LORMAN JOSEFA
Mostramos los datos de SANS LORMAN JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANS LORMAN JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos