TUN-2000 SL - EXTINGUIDA
Municipio Torreblanca
Provincia Castellón/Castello
Razón Social TUN-2000 SL
CIF B12551289
Actividad Acuicultura marina
VINCULACIONES DE TUN-2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TUN-2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ballesteros Ramos Marta Irene | Apoderado Mancomunado | 02/06/2010 | 22/05/2015 |
Calvo Matesanz Alvaro | Apoderado Mancomunado | 02/06/2010 | 22/05/2015 |
Higuera Herrero Jose Carlos | Apoderado Mancomunado | 02/06/2010 | 22/05/2015 |
Martin Ferrero Ana Isabel | Apoderado Mancomunado | 02/06/2010 | 22/05/2015 |
Martin Herrero Maria Del Carmen | Apoderado Mancomunado | 02/06/2010 | 22/05/2015 |
Masia Canos Enrique | Liquidador Mancomunado | 24/11/2011 | 22/05/2015 |
Polo Zaera Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 02/06/2010 | 22/05/2015 |
Puente Gomez Maria Angeles | Apoderado Mancomunado | 02/06/2010 | 22/05/2015 |
Tejedor Lazaro Carlos | Liquidador Mancomunado | 24/11/2011 | 22/05/2015 |
Tejedor Lazaro Carlos | Apoderado Mancomunado | 02/06/2010 | 22/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TUN-2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329, L 892, F 3, S 8, H CS 17575, I/A 14 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-12
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329, L 892, F 3, S 8, H CS 17575, I/A 13 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329, L 892, F 3, S 8, H CS 17575, I/A 12 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-12
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329, L 892, F 3, S 8, H CS 17575, I/A 12 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-12
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329, L 892, F 3, S 8, H CS 17575, I/A 12 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-229-12
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-112-12
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329, L 892, F 3, S 8, H CS 17575, I/A 11 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-12