TIANA MARISCAL JOSE ALEJANDRO
Informe ejecutivo de TIANA MARISCAL JOSE ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE TIANA MARISCAL JOSE ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIBAQ DIPROTEG SA | Vicesecret. | 31/08/2012 | 24/05/2017 |
DIBAQ DIPROTEG SA | Consejero | 31/08/2012 | 24/05/2017 |
AQUICULTURA ELS ALFACS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 08/09/2015 | |
AQUICULTURA ELS ALFACS SL | Consejero | 08/09/2015 | |
AQUICULTURA ELS ALFACS SL | Apoderado Mancomunado | 08/09/2015 | |
DIBAQ INTERNACIONAL FILIAL SL | Vicesecret. | 06/11/2014 | |
DIBAQ INTERNACIONAL FILIAL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 06/11/2014 | |
DIBAQ INTERNACIONAL FILIAL SL | Consejero | 06/11/2014 | |
INCOBAQ INVERSIONES MARINAS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 30/01/2012 | |
INCOBAQ INVERSIONES MARINAS SL | Consejero | 30/01/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TIANA MARISCAL JOSE ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TIANA MARISCAL JOSE ALEJANDRO
Empresa: DIBAQ DIPROTEG SA
Consejero
- Cruz Vigo Juan Antonio
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Vicesecret.
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 291 , F 171, S 8, H SG 1281, I/A 59 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-40
Empresa: AQUICULTURA ELS ALFACS SL
Apoderado Mancomunado
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2898 , F 11, S 8, H T 17506, I/A 35 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-43
Empresa: AQUICULTURA ELS ALFACS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Consejero
- Morell Casañ Enrique Juan
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1620 , F 89, S 8, H T 17506, I/A 34 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-43
Empresa: DIBAQ INTERNACIONAL FILIAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Tejedor Lazaro Miguel Angel
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Consejero
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Vicesecret.
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 85, S 8, H SG 3031, I/A 9 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-40
Empresa: DIBAQ DIPROTEG SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Cruz Vigo Juan Antonio
- GRUPO DE NEGOCIOS DUERO SAU
- Tejedor Del Real Jose Luis
- Tejedor Lazaro Carlos
- Tejedor Lazaro Miguel Angel
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 126 , F 155, S 8, H SG 1281, I/A 47 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-40
Empresa: DIBAQ DIPROTEG SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Cruz Vigo Juan Antonio
- GRUPO DE NEGOCIOS DUERO SAU
- Tejedor Del Real Jose Luis
- Tejedor Lazaro Carlos
- Tejedor Lazaro Miguel Angel
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 126 , F 155, S 8, H SG 1281, I/A 47 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-40
Empresa: INCOBAQ INVERSIONES MARINAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Tejedor Lazaro Carlos
- Tejedor Lazaro Jose Luis
- Tejedor Lazaro Miguel Angel
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Consejero
- Tejedor Lazaro Carlos
- Tejedor Lazaro Jose Luis
- Tejedor Lazaro Miguel Angel
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 188, S 8, H SG 3084, I/A 14 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-40
Empresa: TUN-2000 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Tejedor Lazaro Carlos
- Tejedor Lazaro Jose Luis
- Tejedor Lazaro Miguel Angel
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Consejero
- Masia Canos Enrique
- Rosa Jordan Lazaro
- Tejedor Lazaro Carlos
- Tejedor Lazaro Jose Luis
- Tejedor Lazaro Miguel Angel
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329, L 892, F 3, S 8, H CS 17575, I/A 12 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-12
Empresa: CRIA DE PESCADO SA
Consejero
- Cofradia De Pescadors Sant Pere
- Serra Raventos Ernest
- Tejedor Lazaro Carlos
- Tejedor Lazaro Jose Luis
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2284 , F 118, S 8, H T 35737, I/A 8 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-43
Empresa: PEIXDELTA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Tejedor Lazaro Carlos
- Tejedor Lazaro Jose Luis
- Tejedor Lazaro Miguel Angel
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Consejero
- Tejedor Lazaro Carlos
- Tejedor Lazaro Jose Luis
- Tejedor Lazaro Miguel Angel
- Tiana Mariscal Jose Alejandro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 210 , F 114, S 8, H SG 4662, I/A 5 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-40
Información de TIANA MARISCAL JOSE ALEJANDRO
Mostramos los datos de TIANA MARISCAL JOSE ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TIANA MARISCAL JOSE ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos