PUENTE GOMEZ MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de PUENTE GOMEZ MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE PUENTE GOMEZ MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAQUINARIA AGRIBEN SL | Apoderado | 10/06/2016 |
VINCULACIONES DE PUENTE GOMEZ MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUENTE GOMEZ MARIA ANGELES
Empresa: MAQUINARIA AGRIBEN SL
Apoderado
- Puente Gomez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 288 , F 58, S 8, H SG 6659, I/A 2 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-40
Empresa: AQUICULTURA ELS ALFACS SL
Apoderado Mancomunado
- Martin Ferrero Ana Isabel
- Orozco Diaz Margarita
- Puente Gomez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2898 , F 11, S 8, H T 17506, I/A 39 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-43
Empresa: INCOBAQ INVERSIONES MARINAS SL
Apoderado Mancomunado
- Martin Ferrero Ana Isabel
- Orozco Diaz Margarita
- Puente Gomez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 190, S 8, H SG 3084, I/A 18 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-40
Empresa: DIBAQ INTERNACIONAL FILIAL SL
Apoderado Mancomunado
- Martin Ferrero Ana Isabel
- Orozco Diaz Margarita
- Puente Gomez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 86, S 8, H SG 3031, I/A 11 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-40
Empresa: DIBAQ DIPROTEG SA
Apoderado Mancomunado
- Martin Ferrero Ana Isabel
- Orozco Diaz Margarita
- Puente Gomez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 126 , F 156, S 8, H SG 1281, I/A 50 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-40
Empresa: TUN-2000 SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329, L 892, F 3, S 8, H CS 17575, I/A 11 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-12
Empresa: PEIXDELTA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 210 , F 114, S 8, H SG 4662, I/A 3 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-40
Empresa: CRIA DE PESCADO SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2284 , F 116, S 8, H T 35737, I/A 6 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-43
Empresa: DIBAQ NUTRIPET SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 140 , F 56, S 8, H SG 3115, I/A 9 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-40
Empresa: AQUICOSTA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 215, S 8, H SG 5459, I/A 3 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-40
VER MAS ACTOS
Información de PUENTE GOMEZ MARIA ANGELES
Mostramos los datos de PUENTE GOMEZ MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUENTE GOMEZ MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos