TSE MARKETING ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 35
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TSE MARKETING ESPAÑA SL
CIF B65742595
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Fecha de Constitución 14/03/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TSE MARKETING ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TSE MARKETING ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Lopez Jaime | Apoderado | 07/11/2012 | 09/06/2016 |
Heraso Torres Ana | Apoderado | 07/11/2012 | 09/06/2016 |
Kamran Chaudhary | Apoderado | 15/06/2012 | 09/06/2016 |
Lee Duric | Apoderado | 15/06/2012 | 09/06/2016 |
Marilyn Piscopo | Apoderado | 15/06/2012 | 09/06/2016 |
Mark Warrington | Administrador Solidario | 26/09/2014 | 09/06/2016 |
Martin Ortega Sanz Esther | Liquidador | 09/06/2016 | 09/06/2016 |
Martin Ortega Sanz Esther | Administrador Solidario | 01/10/2015 | 09/06/2016 |
Ramona Mifsud | Apoderado | 15/06/2012 | 09/06/2016 |
Sacha Lee Michaud | Apoderado | 07/11/2012 | 09/06/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TSE MARKETING ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32720 , F 143, S 8, H M 588994, I/A 4 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32720 , F 143, S 8, H M 588994, I/A 4 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32720 , F 143, S 8, H M 588994, I/A 4 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32720 , F 143, S 8, H M 588994, I/A 4 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32720 , F 142, S 8, H M 588994, I/A 3 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32720 , F 142, S 8, H M 588994, I/A 3 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 35 2º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32720 , F 142, S 8, H M 588994, I/A 2 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32720 , F 142, S 8, H M 588994, I/A 2 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43201 , F 110, S 8, H B 426660, I/A 9 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43201 , F 110, S 8, H B 426660, I/A 9 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-08