KAMRAN CHAUDHARY
Informe ejecutivo de KAMRAN CHAUDHARY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KAMRAN CHAUDHARY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TSE MARKETING ESPAÑA SL | Apoderado | 15/06/2012 | 09/06/2016 |
TSE MARKETING ESPAÑA SL | Consejero | 25/10/2012 | 14/05/2013 |
VINCULACIONES DE KAMRAN CHAUDHARY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KAMRAN CHAUDHARY
Empresa: TSE MARKETING ESPAÑA SL
Consejero
- Kamran Chaudhary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43201 , F 109, S 8, H B 426660, I/A 6 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Empresa: TSE MARKETING ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43201 , F 107, S 8, H B 426660, I/A 3 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-08
Empresa: TSE MARKETING ESPAÑA SL
Apoderado
- Kamran Chaudhary
- Lee Duric
- Marilyn Piscopo
- Ramona Mifsud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43201 , F 106, S 8, H B 426660, I/A 2 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-08
Información de KAMRAN CHAUDHARY
Mostramos los datos de KAMRAN CHAUDHARY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KAMRAN CHAUDHARY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos