FOLGUEIRA SANCHEZ JERONIMO FEDERICO
Informe ejecutivo de FOLGUEIRA SANCHEZ JERONIMO FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FOLGUEIRA SANCHEZ JERONIMO FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TSE MARKETING ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 26/09/2014 | 01/10/2015 |
TSE MARKETING ESPAÑA SL | Consejero | 13/08/2014 | 26/09/2014 |
HELPPY MEDIA SPAIN SL | Administrador Unico | 03/11/2010 | 24/12/2012 |
HELPPY MEDIA SPAIN SL | Socio Unico | 11/02/2011 | 24/12/2012 |
HELPPY MEDIA SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 28/09/2010 | 03/11/2010 |
VINCULACIONES DE FOLGUEIRA SANCHEZ JERONIMO FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FOLGUEIRA SANCHEZ JERONIMO FEDERICO
Empresa: TSE MARKETING ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Folgueira Sanchez Jeronimo Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32720 , F 142, S 8, H M 588994, I/A 3 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-28
Empresa: TSE MARKETING ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Folgueira Sanchez Jeronimo Federico
- Mark Warrington
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43201 , F 110, S 8, H B 426660, I/A 9 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-08
Empresa: TSE MARKETING ESPAÑA SL
Consejero
- Folgueira Sanchez Jeronimo Federico
- Mark Warrington
- Sacha Lee Michaud
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43201 , F 110, S 8, H B 426660, I/A 9 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-08
Empresa: TSE MARKETING ESPAÑA SL
Consejero
- Folgueira Sanchez Jeronimo Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43201 , F 110, S 8, H B 426660, I/A 8 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-08
Empresa: HELPPY MEDIA SPAIN SL
Socio Único
- Folgueira Sanchez Jeronimo Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28106 , F 73, S 8, H M 506388, I/A 3 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Empresa: HELPPY MEDIA SPAIN SL
Administrador Unico
- Folgueira Sanchez Jeronimo Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28106 , F 72, S 8, H M 506388, I/A 2 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-28
Empresa: HELPPY MEDIA SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Folgueira Sanchez Jeronimo Federico
- Reverter Sanchez Carina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28106 , F 72, S 8, H M 506388, I/A 2 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-28
Empresa: HELPPY MEDIA SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Folgueira Sanchez Jeronimo Federico
- Reverter Sanchez Carina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28106 , F 71, S 8, H M 506388, I/A 1 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-28
Información de FOLGUEIRA SANCHEZ JERONIMO FEDERICO
Mostramos los datos de FOLGUEIRA SANCHEZ JERONIMO FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FOLGUEIRA SANCHEZ JERONIMO FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos