TRISTALIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Isa Canaria, 6
Código Postal 35630
Municipio Antigua
Provincia Las Palmas
Razón Social TRISTALIA SL
CIF B35552207
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRISTALIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRISTALIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Medina Perdomo Lorena | Administrador Unico | 15/07/2022 | 08/05/2024 |
Medina Perdomo Lorena | Apoderado | 11/02/2020 | 08/05/2024 |
Medina Perdomo Lorena | Liquidador | 08/05/2024 | 08/05/2024 |
Montero Postigo Francisco Javier | Administrador Unico | 17/12/2015 | 15/07/2022 |
Maria Nieves Del Carmen Postigo Gonzalez | Administrador Unico | 17/12/2015 |
ACTOS BORME DE TRISTALIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 5, S 8, H IF 6509, I/A 9 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 5, S 8, H IF 6509, I/A 9 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 5, S 8, H IF 6509, I/A 9 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 5, S 8, H IF 6509, I/A 9 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 4, S 8, H IF 6509, I/A 8 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 4, S 8, H IF 6509, I/A 8 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 4, S 8, H IF 6509, I/A 7 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 4, S 8, H IF 6509, I/A 6 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 4, S 8, H IF 6509, I/A 6 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-35