MONTERO POSTIGO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de MONTERO POSTIGO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MONTERO POSTIGO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COCINA MONTEMAR SLL | Administrador Solidario | 10/10/2012 |
VINCULACIONES DE MONTERO POSTIGO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTERO POSTIGO FRANCISCO JAVIER
Empresa: FUERTEVENTURA HOY SL
Administrador Mancomunado
- Medina Perdomo Lorena
- Montero Postigo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 69, S 8, H IF 5412, I/A 9 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-35
Empresa: TRISTALIA SL
Administrador Unico
- Montero Postigo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 4, S 8, H IF 6509, I/A 8 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-35
Empresa: PANORAMA CREATIVO SL
Liquidador
- Montero Postigo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 72, S 8, H IF 5413, I/A 4 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-35
Empresa: PANORAMA CREATIVO SL
Administrador Unico
- Montero Postigo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 72, S 8, H IF 5413, I/A 4 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-35
Empresa: PANORAMA CREATIVO SL
Administrador Unico
- Montero Postigo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 72, S 8, H IF 5413, I/A 3 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-35
Empresa: TRISTALIA SL
Administrador Unico
- Montero Postigo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 4, S 8, H IF 6509, I/A 6 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-35
Empresa: FUERTEVENTURA HOY SL
Administrador Mancomunado
- Medina Perdomo Lorena
- Montero Postigo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 69, S 8, H IF 5412, I/A 7 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-35
Empresa: COCINA MONTEMAR SLL
Administrador Solidario
- Meca Villasendra Margarita Amelia
- Montero Postigo Francisco Javier
- Montero Postigo Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 85, S 8, H M 545578, I/A 1 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
Información de MONTERO POSTIGO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de MONTERO POSTIGO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTERO POSTIGO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos