MEDINA PERDOMO LORENA
Informe ejecutivo de MEDINA PERDOMO LORENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MEDINA PERDOMO LORENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUERTEVENTURA HOY SL | Administrador Unico | 15/07/2022 | 08/05/2024 |
TRISTALIA SL | Administrador Unico | 15/07/2022 | 08/05/2024 |
FUERTEVENTURA HOY SL | Apoderado | 22/06/2015 | 08/05/2024 |
TRISTALIA SL | Apoderado | 11/02/2020 | 08/05/2024 |
TRISTALIA SL | Liquidador | 08/05/2024 | 08/05/2024 |
FUERTEVENTURA HOY SL | Liquidador | 08/05/2024 | 08/05/2024 |
FUERTEVENTURA HOY SL | Administrador Mancomunado | 22/06/2015 | 15/07/2022 |
VINCULACIONES DE MEDINA PERDOMO LORENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA PERDOMO LORENA
Empresa: FUERTEVENTURA HOY SL
Liquidador
- Medina Perdomo Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 70, S 8, H IF 5412, I/A 11 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-35
Empresa: FUERTEVENTURA HOY SL
Administrador Unico
- Medina Perdomo Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 70, S 8, H IF 5412, I/A 11 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-35
Empresa: TRISTALIA SL
Liquidador
- Medina Perdomo Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 5, S 8, H IF 6509, I/A 9 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-35
Empresa: TRISTALIA SL
Administrador Unico
- Medina Perdomo Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 5, S 8, H IF 6509, I/A 9 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-35
Empresa: FUERTEVENTURA HOY SL
Administrador Unico
- Medina Perdomo Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 69, S 8, H IF 5412, I/A 9 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-35
Empresa: FUERTEVENTURA HOY SL
Administrador Mancomunado
- Medina Perdomo Lorena
- Montero Postigo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 69, S 8, H IF 5412, I/A 9 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-35
Empresa: TRISTALIA SL
Administrador Unico
- Medina Perdomo Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 4, S 8, H IF 6509, I/A 8 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-35
Empresa: TRISTALIA SL
Apoderado
- Medina Perdomo Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 4, S 8, H IF 6509, I/A 7 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-35
Empresa: FUERTEVENTURA HOY SL
Apoderado
- Medina Perdomo Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 69, S 8, H IF 5412, I/A 8 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-35
Empresa: FUERTEVENTURA HOY SL
Administrador Mancomunado
- Medina Perdomo Lorena
- Montero Postigo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 69, S 8, H IF 5412, I/A 7 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-35
Información de MEDINA PERDOMO LORENA
Mostramos los datos de MEDINA PERDOMO LORENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA PERDOMO LORENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos