AZNAR BOIX GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ARTES GRAFICAS 44 - POLIGONO INDUSTRIAL LES VA
Código Postal 46192
Municipio Montserrat
Provincia Valencia
Razón Social AZNAR BOIX GROUP SL
CIF B98588213
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/11/2013
Nombres Anteriores
- TRIALCAMP BUSINESS GROUP SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE AZNAR BOIX GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AZNAR BOIX GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aznar Boix Luisa Maria | Administrador Mancomunado | 28/11/2013 | 11/08/2015 |
Aznar Minguet Vicente | Administrador Mancomunado | 28/11/2013 | 11/08/2015 |
Aznar Minguet Vicente | Liquidador Unico | 11/08/2015 | 11/08/2015 |
Gimeno Martos Maria Carmen | Administrador Mancomunado | 28/11/2013 | 11/08/2015 |
ACTOS BORME DE AZNAR BOIX GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9713, L 6995, F 161, S 8, H V 156800, I/A 3 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9713, L 6995, F 161, S 8, H V 156800, I/A 3 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9713, L 6995, F 161, S 8, H V 156800, I/A 3 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9713, L 6995, F 161, S 8, H V 156800, I/A 3 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9713, L 6995, F 161, S 8, H V 156800, I/A 3 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-46
Empresa: TRIALCAMP BUSINESS GROUP SL
- AZNAR BOIX GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9713, L 6995, F 161, S 8, H V 156800, I/A 2 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-46
Empresa: TRIALCAMP BUSINESS GROUP SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9713, L 6995, F 159, S 8, H V 156800, I/A 1 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-46
Empresa: TRIALCAMP BUSINESS GROUP SL
Dirección:C/ ARTES GRAFICAS 44 - POLIGONO INDUSTRIAL LES VA (MONSERRAT)
Comienzo de operaciones:22/11/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por objeto las siguientes actividades: 1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias, incluido el arrendamiento no financiero. 4. La mediación o intermediación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9713, L 6995, F 159, S 8, H V 156800, I/A 1 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-46