GIMENO MARTOS MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de GIMENO MARTOS MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIMENO MARTOS MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROFINS TRIALCAMP SL | Apoderado Mancomunado | 24/11/2022 | |
EUROFINS TRIALCAMP SL | Apoderado Solidario | 24/11/2021 | |
EUROFINS TRIALCAMP SL | Apoderado | 17/08/2016 |
VINCULACIONES DE GIMENO MARTOS MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENO MARTOS MARIA CARMEN
Empresa: EUROFINS TRIALCAMP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aleman Villaroel Fabiola Andrea
- Alonso Santin Jose Alfredo
- Fabregat Perez Maria Dolores
- Garcia Fernandez Ana Eva
- Gimeno Martos Maria Carmen
- Gomez-arevalillo Magan Maria Isabel
- Gomez-arevalillo Magan Maria Isabel
- Hernandez Hidalgo David
- Knecht Friedrich
- Rodriguez Gonzalez Sonia
- Rusiñol Vita Berta
- Servian Ruiz Elena
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 44, S 8, H V 35137, I/A 25 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-46
Empresa: EUROFINS TRIALCAMP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Garcia Fernandez Ana Eva
- Gimeno Martos Maria Carmen
- Knecht Friedrich
- Rodriguez Gonzalez Sonia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 43, S 8, H V 35137, I/A 24 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-46
Empresa: EUROFINS TRIALCAMP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aleman Villaroel Fabiola Andrea
- Alonso Santin Jose Alfredo
- Fabregat Perez Maria Dolores
- Garcia Fernandez Ana Eva
- Gimeno Martos Maria Carmen
- Gomez-arevalillo Magan Maria Isabel
- Gomez-arevalillo Magan Maria Isabel
- Hernandez Hidalgo David
- Knecht Friedrich
- Rodriguez Gonzalez Sonia
- Rusiñol Vita Berta
- Servian Ruiz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 42, S 8, H V 35137, I/A 23 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-46
Empresa: EUROFINS TRIALCAMP SL
Apoderado Solidario
- Gimeno Martos Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 42, S 8, H V 35137, I/A 22 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-46
Empresa: TRIALCAMP SL
Apoderado Mancomunado
- Aznar Boix Luisa Maria
- Gimeno Martos Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 41, S 8, H V 35137, I/A 19 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-46
Empresa: TRIALCAMP SL
Apoderado
- Gimeno Martos Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 40, S 8, H V 35137, I/A 18 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-46
Empresa: TRIALCAMP SL
Apoderado Mancomunado
- Aznar Boix Luisa Maria
- Gimeno Martos Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 39, S 8, H V 35137, I/A 16 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-46
Empresa: AZNAR BOIX GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Aznar Boix Luisa Maria
- Aznar Minguet Vicente
- Gimeno Martos Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9713, L 6995, F 161, S 8, H V 156800, I/A 3 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-46
Empresa: HARVEST DREAMS VALENCIA SL
Administrador Mancomunado
- Aznar Boix Luisa Maria
- Aznar Minguet Vicente
- Gimeno Martos Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9712, L 6994, F 139, S 8, H V 156761, I/A 2 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-46
Empresa: TRIALCAMP BUSINESS GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Aznar Boix Luisa Maria
- Aznar Minguet Vicente
- Gimeno Martos Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9713, L 6995, F 159, S 8, H V 156800, I/A 1 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-46
VER MAS ACTOS
Información de GIMENO MARTOS MARIA CARMEN
Mostramos los datos de GIMENO MARTOS MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENO MARTOS MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos