TRESTOGAS ABOGADOS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Virgen de la Paz, 14
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRESTOGAS ABOGADOS SLP
CIF B85009975
Actividad Actividades jurídicas
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TRESTOGAS ABOGADOS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRESTOGAS ABOGADOS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caparroz Alonso Ana | Liquidador | 02/01/2017 | 02/01/2017 |
Caparroz Alonso Ana Maria | Administrador Solidario | 12/12/2014 | 02/01/2017 |
Gonzalez Montejano Petra | Administrador Solidario | 12/12/2014 | 02/01/2017 |
Gonzalez Montejano Petra | Apoderado Solidario | 14/01/2014 | 02/01/2017 |
Gonzalez Montejano Petra | Liquidador Solidario | 02/01/2017 | 02/01/2017 |
Herraiz Nicolas Pelayo | Apoderado Solidario | 14/01/2014 | 02/01/2017 |
Caparroz Alonso Ana Maria | Secretario | 12/12/2014 | |
Caparroz Alonso Ana Maria | Consejero Delegado Solidario | 12/12/2014 | |
Caparroz Alonso Ana Maria | Consejero | 12/12/2014 | |
Gonzalez Montejano Petra | Consejero Delegado Solidario | 12/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRESTOGAS ABOGADOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 168, S 8, H M 430113, I/A 6 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 168, S 8, H M 430113, I/A 6 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-28
Liquidador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 168, S 8, H M 430113, I/A 6 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 168, S 8, H M 430113, I/A 6 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 168, S 8, H M 430113, I/A 5 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 168, S 8, H M 430113, I/A 5 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 168, S 8, H M 430113, I/A 5 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28
- C/ VIRGEN DE LA PAZ 14 11 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 167, S 8, H M 430113, I/A 4 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 167, S 8, H M 430113, I/A 4 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 167, S 8, H M 430113, I/A 3 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28