GONZALEZ MONTEJANO PETRA
Informe ejecutivo de GONZALEZ MONTEJANO PETRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ MONTEJANO PETRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRESTOGAS ABOGADOS SLP | Administrador Solidario | 12/12/2014 | 02/01/2017 |
TRESTOGAS ABOGADOS SLP | Apoderado Solidario | 14/01/2014 | 02/01/2017 |
TRESTOGAS ABOGADOS SLP | Liquidador Solidario | 02/01/2017 | 02/01/2017 |
TRESTOGAS ABOGADOS SLP | Consejero Delegado Solidario | 12/12/2014 | |
TRESTOGAS ABOGADOS SLP | Presidente | 12/12/2014 | |
TRESTOGAS ABOGADOS SLP | Consejero | 12/12/2014 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MONTEJANO PETRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MONTEJANO PETRA
Empresa: TRESTOGAS ABOGADOS SLP
Liquidador Solidario
- Gonzalez Montejano Petra
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 168, S 8, H M 430113, I/A 6 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-28
Empresa: TRESTOGAS ABOGADOS SLP
Administrador Solidario
- Caparroz Alonso Ana Maria
- Gonzalez Montejano Petra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 168, S 8, H M 430113, I/A 6 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-28
Empresa: TRESTOGAS ABOGADOS SLP
Administrador Solidario
- Caparroz Alonso Ana Maria
- Gonzalez Montejano Petra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 168, S 8, H M 430113, I/A 5 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28
Empresa: TRESTOGAS ABOGADOS SLP
Consejero Delegado Solidario
- Caparroz Alonso Ana Maria
- Gonzalez Montejano Petra
- Herraiz Nicolas Pelayo
Consejero
- Caparroz Alonso Ana Maria
- Gonzalez Montejano Petra
- Herraiz Nicolas Pelayo
Presidente
- Gonzalez Montejano Petra
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 168, S 8, H M 430113, I/A 5 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28
Empresa: TRESTOGAS ABOGADOS SLP
Apoderado Solidario
- Gonzalez Montejano Petra
- Herraiz Nicolas Pelayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 167, S 8, H M 430113, I/A 3 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Información de GONZALEZ MONTEJANO PETRA
Mostramos los datos de GONZALEZ MONTEJANO PETRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MONTEJANO PETRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos