HERRAIZ NICOLAS PELAYO
Informe ejecutivo de HERRAIZ NICOLAS PELAYO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERRAIZ NICOLAS PELAYO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERRAIZ NICOLAS CAROLA 002224229R SLNE | Apoderado | 01/04/2016 | |
MESONES REUNIDOS SA | Administrador Unico | 20/03/2015 |
VINCULACIONES DE HERRAIZ NICOLAS PELAYO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRAIZ NICOLAS PELAYO
Empresa: MESONES REUNIDOS SA
Administrador Unico
- Herraiz Nicolas Pelayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 138, S 8, H M 56933, I/A 14 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
Apoderado
- Herraiz Nicolas Pelayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 68 , F 114, S 9, H M 1589, I/A 2 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-28
Empresa: MESONES REUNIDOS SA
Administrador Unico
- Herraiz Nicolas Pelayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 138, S 8, H M 56933, I/A 13 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Empresa: TRESTOGAS ABOGADOS SLP
Consejero Delegado Solidario
- Caparroz Alonso Ana Maria
- Gonzalez Montejano Petra
- Herraiz Nicolas Pelayo
Consejero
- Caparroz Alonso Ana Maria
- Gonzalez Montejano Petra
- Herraiz Nicolas Pelayo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 168, S 8, H M 430113, I/A 5 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28
Empresa: TRESTOGAS ABOGADOS SLP
Apoderado Solidario
- Gonzalez Montejano Petra
- Herraiz Nicolas Pelayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 167, S 8, H M 430113, I/A 3 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Información de HERRAIZ NICOLAS PELAYO
Mostramos los datos de HERRAIZ NICOLAS PELAYO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRAIZ NICOLAS PELAYO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos