TRATAMIENTOS INDUSTRIALES IRUÑA SA - EXTINGUIDA
Razón Social TRATAMIENTOS INDUSTRIALES IRUÑA SA
CIF A31040967
Actividad Tratamiento y revestimiento de metales
Órgano Administración Administrador único
Propietario TIRUÑA GRUPO INDUSTRIAL SL
VINCULACIONES DE TRATAMIENTOS INDUSTRIALES IRUÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRATAMIENTOS INDUSTRIALES IRUÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arevalo Eseverri Jose Fernando | Apoderado | 26/06/2019 | 05/02/2024 |
Arevalo Eseverri Jose Fernando | Apoderado | 05/02/2024 | |
TIRUÑA GRUPO INDUSTRIAL SL | Socio Unico | 28/11/2011 | 05/02/2024 |
TIRUÑA GRUPO INDUSTRIAL SL | Administrador Unico | 05/10/2018 | 05/02/2024 |
TIRUÑA GRUPO INDUSTRIAL SL | Administrador Unico | 05/02/2024 | |
Arevalo Eseverri Jose Fernando | Apoderado | 23/11/2017 | 26/06/2019 |
Guibert Guibert Jose Miguel | Apoderado Solidario | 26/06/2019 | |
TIRUÑA GRUPO INDUSTRIAL SL | Administrador Unico | 01/10/2012 | 05/10/2018 |
Guibert Azcue Miguel | Apoderado Solidario | 25/11/2014 | |
Oficialdegui Recarte Tomas | Apoderado Solidario | 31/10/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRATAMIENTOS INDUSTRIALES IRUÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 76, S 8, H NA 2731, I/A 39 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 76, S 8, H NA 2731, I/A 39 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 76, S 8, H NA 2731, I/A 39 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 76, S 8, H NA 2731, I/A 39 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-31
- Designada Andrea Aldaz Monasterio como persona física representante de la administradora única TIRUÑA GRUPO INDUSTRIAL SL, en sustitución de don José Fernando Arévalo Eseverri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 76, S 8, H NA 2731, I/A 38 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 75, S 8, H NA 2731, I/A 36 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-31
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 75, S 8, H NA 2731, I/A 36 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-31
- DESIGNADO DON JOSE MIGUEL GUIBERT GUIBERT representante físico del Administrador Unico "TIRUÑA GRUPO INDUSTRIAL, S. L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 75, S 8, H NA 2731, I/A 35 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 75, S 8, H NA 2731, I/A 35 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 75, S 8, H NA 2731, I/A 35 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-31