GUIBERT GUIBERT JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de GUIBERT GUIBERT JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GUIBERT GUIBERT JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIRUÑA SL | Consejero Delegado | 27/06/2019 | |
TIRUÑA SL | Consejero | 27/06/2019 |
VINCULACIONES DE GUIBERT GUIBERT JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIBERT GUIBERT JOSE MIGUEL
Empresa: LAC&LUCK SL
Administrador Solidario
- Guibert Guibert Jose Miguel
- Lacasa Iñarra Maria Coro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1812 , F 4, S 8, H NA 35942, I/A 3 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-31
Empresa: TIRUÑA SL
Apoderado
- Bianchi Massimiliano
- Guibert Guibert Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 207, S 8, H NA 19109, I/A 34 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-31
Empresa: ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTION SA
Consejero
- Guibert Guibert Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627 , F 15, S 8, H VI 11384, I/A 23 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-01
Empresa: TIRUÑA SL
Apoderado
- Arevalo Eseverri Jose Fernando
- Guibert Guibert Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 205, S 8, H NA 19109, I/A 29 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-31
Empresa: TIRUÑA SL
Apoderado
- Arevalo Eseverri Jose Fernando
- Guibert Guibert Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 204, S 8, H NA 19109, I/A 27 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-31
Empresa: TIRUÑA SL
Consejero Delegado
- Guibert Guibert Jose Miguel
Consejero
- Bianchi Massimiliano
- Guibert Guibert Jose Miguel
- Yezhi Qiu
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 202, S 8, H NA 19109, I/A 26 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-31
Empresa: TIRUÑA GRUPO INDUSTRIAL SL
Consejero Delegado
- Guibert Guibert Jose Miguel
Consejero
- Bianchi Massimiliano
- Guibert Guibert Jose Miguel
- Yezhi Qiu
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 17, S 8, H NA 31504, I/A 9 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-31
Empresa: TIRUÑA GRUPO INDUSTRIAL SL
Consejero Delegado
- Guibert Guibert Jose Miguel
- Guibert Vacas Jose Agustin
Consejero
- Argal Guibert Javier
- Guibert Guibert Beatriz
- Guibert Guibert Jose Miguel
- Guibert Vacas Jose Agustin
- Guibert Vacas Luis Maria
Presidente
- Guibert Guibert Jose Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 17, S 8, H NA 31504, I/A 9 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-31
Empresa: TRATAMIENTOS INDUSTRIALES IRUÑA SA
Apoderado Solidario
- Guibert Guibert Jose Miguel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 75, S 8, H NA 2731, I/A 36 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-31
Empresa: ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTION SA
Consejero
- Agromayor Pereda Camilo Antonio
- Emparanza Knorr Juan Jorge
- Guibert Guibert Jose Miguel
- Sanz Novales Alberto
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627 , F 14, S 8, H VI 11384, I/A 21 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-01
VER MAS ACTOS
Información de GUIBERT GUIBERT JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de GUIBERT GUIBERT JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIBERT GUIBERT JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos