TIRUÑA GRUPO INDUSTRIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL AMPLIACION COMARCA I, CALLE L 2
Código Postal 31160
Municipio Orkoien
Provincia Navarra
Razón Social TIRUÑA GRUPO INDUSTRIAL SL
CIF B71074355
Capital Social 1.0E7 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 07/10/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TIRUÑA GRUPO INDUSTRIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TIRUÑA GRUPO INDUSTRIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aldaz Monasterio Andrea | Secretario No Consejero | 15/12/2023 | 05/02/2024 |
Aldaz Monasterio Andrea | Apoderado | 15/12/2023 | 05/02/2024 |
Bertola Marco | Consejero | 05/02/2024 | |
Bertola Marco | Presidente | 21/12/2022 | 05/02/2024 |
Bertola Marco | Apoderado | 21/12/2022 | 05/02/2024 |
Guibert Guibert Jose Miguel | Consejero Delegado | 27/06/2019 | 05/02/2024 |
Guibert Guibert Jose Miguel | Consejero | 27/06/2019 | 05/02/2024 |
Sanchez Sesma Javier | Apoderado | 15/12/2023 | 05/02/2024 |
Tang Zhuolin | Consejero | 21/12/2022 | 05/02/2024 |
Yezhi Qiu | Consejero | 27/06/2019 | 05/02/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TIRUÑA GRUPO INDUSTRIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 25, S 8, H NA 31504, I/A 17 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 25, S 8, H NA 31504, I/A 17 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 25, S 8, H NA 31504, I/A 17 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-31
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 25, S 8, H NA 31504, I/A 17 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-31
Apoderado
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 24, S 8, H NA 31504, I/A 16 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 24, S 8, H NA 31504, I/A 16 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-31
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 24, S 8, H NA 31504, I/A 16 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-31
- Otras modificaciones estatutarias: Modificados los artículos 3º, 6º, 7º, 9º, 10º, 13º, 14º, 15º, 19º, 20º, 22º, 24º, 27º y 30º de los estatutos sociales y añadido el artículo 12 bis.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 22, S 8, H NA 31504, I/A 15 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 22, S 8, H NA 31504, I/A 14 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 21, S 8, H NA 31504, I/A 13 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-31