TRANSPORTS BELLSOLEIG SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Dalies, 1
Código Postal 08960
Municipio Sant Just Desvern
Provincia Barcelona
Razón Social TRANSPORTS BELLSOLEIG SL
CIF B58017450
Capital Social 17279.1 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Nombres Anteriores
- TRANSPORTS BELLSOLEIG SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TRANSPORTS BELLSOLEIG SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTS BELLSOLEIG SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Girones Jimenez Alberto | Apoderado | 12/07/2012 | 29/12/2015 |
Girones Masalias Albert | Apoderado | 12/07/2012 | 29/12/2015 |
Girones Masalias Albert | Vicepresidente | 18/05/2012 | 29/12/2015 |
Girones Masalias Albert | Consejero | 18/05/2012 | 29/12/2015 |
Herrero Girones Joan | Liquidador | 29/12/2015 | 29/12/2015 |
Herrero Girones Joan | Secretario | 18/05/2012 | 29/12/2015 |
Herrero Girones Joan | Consejero | 18/05/2012 | 29/12/2015 |
Herrero Girones Joan | Consejero Delegado | 18/05/2012 | 29/12/2015 |
Jimenez Gallego Maria Teresa | Presidente | 18/05/2012 | 29/12/2015 |
Jimenez Gallego Maria Teresa | Consejero | 18/05/2012 | 29/12/2015 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTS BELLSOLEIG SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 9, S 8, H B 44172, I/A 12 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 9, S 8, H B 44172, I/A 12 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 9, S 8, H B 44172, I/A 12 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 8, S 8, H B 44172, I/A 11 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-08
Empresa: TRANSPORTS BELLSOLEIG SA
Capital Anterior: | 60.101,21 | Euros |
Disminución de capital | 42.822,11 | Euros |
Capital Actual: | 17.279,10 | Euros |
Porcentaje: | 71,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22745 , F 168, S 8, H B 44172, I/A 10 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-08
Empresa: TRANSPORTS BELLSOLEIG SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22745 , F 168, S 8, H B 44172, I/A 10 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-08
Empresa: TRANSPORTS BELLSOLEIG SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22745 , F 168, S 8, H B 44172, I/A 10 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-08
Empresa: TRANSPORTS BELLSOLEIG SA
- Denominación y forma adoptada: TRANSPORTS BELLSOLEIG SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22745 , F 168, S 8, H B 44172, I/A 10 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-08
Empresa: TRANSPORTS BELLSOLEIG SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
Empresa: TRANSPORTS BELLSOLEIG SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08