GIRONES MASALIAS ALBERT
Informe ejecutivo de GIRONES MASALIAS ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIRONES MASALIAS ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTS BELLSOLEIG SL | Apoderado | 12/07/2012 | 29/12/2015 |
TRANSPORTS BELLSOLEIG SL | Vicepresidente | 18/05/2012 | 29/12/2015 |
TRANSPORTS BELLSOLEIG SL | Consejero | 18/05/2012 | 29/12/2015 |
VINCULACIONES DE GIRONES MASALIAS ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRONES MASALIAS ALBERT
Empresa: TRANSPORTS BELLSOLEIG SL
Consejero Delegado
Consejero
- Girones Masalias Albert
- Herrero Girones Joan
- Jimenez Gallego Maria Teresa
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Girones Masalias Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 9, S 8, H B 44172, I/A 12 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08
Empresa: TRANSPORTS BELLSOLEIG SL
Apoderado
- Girones Jimenez Alberto
- Girones Masalias Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 8, S 8, H B 44172, I/A 11 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-08
Empresa: TRANSPORTS BELLSOLEIG SA
Consejero Delegado
Consejero
- Girones Masalias Albert
- Herrero Girones Joan
- Jimenez Gallego Maria Teresa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Girones Masalias Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22745 , F 168, S 8, H B 44172, I/A 10 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-08
Empresa: TRANSPORTS BELLSOLEIG SA
Consejero Delegado
Consejero
- Girones Masalias Albert
- Herrero Girones Joan
- Jimenez Gallego Maria Teresa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Girones Masalias Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22745 , F 168, S 8, H B 44172, I/A 10 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-08
Información de GIRONES MASALIAS ALBERT
Mostramos los datos de GIRONES MASALIAS ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRONES MASALIAS ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos