TRANQUILINAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social BARRIO MUNCHARAZ 39
Código Postal 48220
Municipio Abadiño
Provincia Bizkaia
Razón Social TRANQUILINAS SL
CIF B85557197
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 28/10/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRANQUILINAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANQUILINAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcibar Amuchastegui Aitziber | Apoderado | 02/07/2009 | 20/04/2023 |
Varela Auge Yago | Administrador Unico | 30/08/2013 | 20/04/2023 |
Varela Auge Yago | Liquidador | 20/04/2023 | 20/04/2023 |
Gallego Sanchez Cecilia | Apoderado | 30/05/2012 | 17/01/2017 |
Gallego Sanchez Cecilia | Apoderado | 02/07/2009 | 17/01/2017 |
Gallego Sanchez Cecilia | Apoderado | 17/01/2017 | |
Alcibar Urquidi Jose | Apoderado | 02/07/2009 | 30/08/2013 |
Varela Y De Ampuero Jose Enrique | Administrador Unico | 30/06/2009 | 30/08/2013 |
Lara Fernandez Luis | Administrador Unico | 30/06/2009 |
ACTOS BORME DE TRANQUILINAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5677 , F 77, S 8, H BI 69333, I/A 3 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5677 , F 77, S 8, H BI 69333, I/A 3 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5677 , F 77, S 8, H BI 69333, I/A 3 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5677 , F 77, S 8, H BI 69333, I/A 3 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-48
- BARRIO MUNCHARAZ 39 (ABADIÑO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5677 , F 77, S 8, H BI 69333, I/A 2 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26152 , F 17, S 8, H M 471361, I/A 9 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26152 , F 17, S 8, H M 471361, I/A 8 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26152 , F 17, S 8, H M 471361, I/A 8 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26152 , F 17, S 8, H M 471361, I/A 7 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26152 , F 17, S 8, H M 471361, I/A 7 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-28