VARELA AUGE YAGO
Informe ejecutivo de VARELA AUGE YAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VARELA AUGE YAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MECANIFRAN SL | Apoderado | 20/12/2017 | |
ESTAMCAL ESTAMPADOS EN CALIENTE SA | Apoderado | 20/12/2017 | |
CERIÑOLA SA | Administrador Unico | 12/12/2017 | |
SA DE TUERCAS | Apoderado | 22/07/2015 |
VINCULACIONES DE VARELA AUGE YAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA AUGE YAGO
Empresa: TRANQUILINAS SL
Liquidador
- Varela Auge Yago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5677 , F 77, S 8, H BI 69333, I/A 3 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-48
Empresa: TRANQUILINAS SL
Administrador Unico
- Varela Auge Yago
Liquidador
- Varela Auge Yago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5677 , F 77, S 8, H BI 69333, I/A 3 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-48
Empresa: CERIÑOLA SA
Administrador Unico
- Varela Auge Yago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34649 , F 181, S 8, H M 192925, I/A 33 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Empresa: CORPONORTE SL
Consejero Delegado
- Varela Auge Yago
Consejero
- Varela Auge Yago
Miem.CTE.CON
- Varela Auge Yago
Vicepresidente
- Varela Auge Yago
Vicepresidente Comite Ejecutivo
- Varela Auge Yago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4139 , F 96, S 8, H BI 30668, I/A 26 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-48
Empresa: ESTAMCAL ESTAMPADOS EN CALIENTE SA
Apoderado
- Varela Auge Yago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3581 , F 168, S 8, H BI 344,A , I/ 34 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-48
Empresa: MECANIFRAN SL
Apoderado
- Varela Auge Yago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 181, S 8, H BI 23158, I/A 14 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-48
Empresa: CERIÑOLA SA
Administrador Unico
- Varela Auge Yago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34649 , F 180, S 8, H M 192925, I/A 29 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
Empresa: CERIÑOLA SA
Consejero Delegado
- Varela Auge Yago
Consejero
- Alcibar Urquidi Jose
- IBERNOVA SA
- Varela Auge Yago
- Varela Y De Ampuero Casilda
Presidente
- Varela Auge Yago
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34649 , F 180, S 8, H M 192925, I/A 29 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
Empresa: CORPONORTE SL
Consejero Delegado
- Varela Auge Yago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4139 , F 95, S 8, H BI 30668, I/A 21 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-48
Empresa: SA DE TUERCAS
Apoderado
- Varela Auge Yago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 204, S 8, H BI 1142,A , I/ 67 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-48
VER MAS ACTOS
Información de VARELA AUGE YAGO
Mostramos los datos de VARELA AUGE YAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA AUGE YAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos