VARELA Y DE AMPUERO CASILDA
Informe ejecutivo de VARELA Y DE AMPUERO CASILDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VARELA Y DE AMPUERO CASILDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERIÑOLA SA | Consejero | 26/09/2013 | 12/12/2017 |
CORPONORTE SL | Consejero | 18/07/2017 | |
CERIÑOLA SA | Consejero | 16/02/2009 | 26/09/2013 |
VINCULACIONES DE VARELA Y DE AMPUERO CASILDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA Y DE AMPUERO CASILDA
Empresa: CERIÑOLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alcibar Urquidi Jose
- IBERNOVA SA
- Varela Auge Yago
- Varela Y De Ampuero Casilda
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34649 , F 180, S 8, H M 192925, I/A 29 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
Empresa: CORPONORTE SL
Consejero
- Varela Y De Ampuero Casilda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4139 , F 95, S 8, H BI 30668, I/A 23 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-48
Empresa: CERIÑOLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alcibar Urquidi Jose
- IBERNOVA SA
- Varela Auge Yago
- Varela Y De Ampuero Casilda
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12199 , F 59, S 8, H M 192925, I/A 23 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-28
Empresa: CERIÑOLA SA
Consejero
- Alcibar Urquidi Jose
- IBERNOVA SA
- Varela Y De Ampuero Casilda
- Varela Y De Ampuero Jose Enrique
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12199 , F 59, S 8, H M 192925, I/A 23 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-28
Empresa: CERIÑOLA SA
Consejero
- Alcibar Urquidi Jose
- IBERNOVA SA
- Varela Y De Ampuero Casilda
- Varela Y De Ampuero Jose Enrique
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12199 , F 56, S 8, H M 192925, I/A 18 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-28
Información de VARELA Y DE AMPUERO CASILDA
Mostramos los datos de VARELA Y DE AMPUERO CASILDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA Y DE AMPUERO CASILDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos