VARELA Y DE AMPUERO JOSE ENRIQUE
Informe ejecutivo de VARELA Y DE AMPUERO JOSE ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VARELA Y DE AMPUERO JOSE ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERIÑOLA SA | Apoderado Solidario | 07/12/2018 | |
CERIÑOLA SA | Presidente | 16/02/2009 | 26/09/2013 |
CERIÑOLA SA | Consejero | 16/02/2009 | 26/09/2013 |
CERIÑOLA SA | Apoderado | 16/02/2009 | 26/09/2013 |
TRANQUILINAS SL | Administrador Unico | 30/06/2009 | 30/08/2013 |
VINCULACIONES DE VARELA Y DE AMPUERO JOSE ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA Y DE AMPUERO JOSE ENRIQUE
Empresa: CERIÑOLA SA
Apoderado Solidario
- De Uhagon Y Foxa Jose Enrique
- Varela Y De Ampuero Jose Enrique
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34649 , F 181, S 8, H M 192925, I/A 30 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Empresa: CERIÑOLA SA
Apoderado
- Varela Y De Ampuero Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12199 , F 59, S 8, H M 192925, I/A 23 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-28
Empresa: CERIÑOLA SA
Consejero
- Alcibar Urquidi Jose
- IBERNOVA SA
- Varela Y De Ampuero Casilda
- Varela Y De Ampuero Jose Enrique
Presidente
- Varela Y De Ampuero Jose Enrique
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12199 , F 59, S 8, H M 192925, I/A 23 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-28
Empresa: TRANQUILINAS SL
Administrador Unico
- Varela Y De Ampuero Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26152 , F 17, S 8, H M 471361, I/A 7 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-28
Empresa: TRANQUILINAS SL
Administrador Unico
- Varela Y De Ampuero Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26152 , F 12, S 8, H M 471361, I/A 2 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-28
Empresa: CERIÑOLA SA
Apoderado
- De Uhagon Y Foxa Jose Enrique
- Varela Y De Ampuero Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12199 , F 57, S 8, H M 192925, I/A 20 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-28
Empresa: CERIÑOLA SA
Consejero
- Alcibar Urquidi Jose
- IBERNOVA SA
- Varela Y De Ampuero Casilda
- Varela Y De Ampuero Jose Enrique
Presidente
- Varela Y De Ampuero Jose Enrique
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12199 , F 56, S 8, H M 192925, I/A 18 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-28
Información de VARELA Y DE AMPUERO JOSE ENRIQUE
Mostramos los datos de VARELA Y DE AMPUERO JOSE ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA Y DE AMPUERO JOSE ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos