TELECOM BALEAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GREMIO DE PASSAMANERS 24
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social TELECOM BALEAR SL
CIF B07569627
Capital Social 620000.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Fecha de Constitución 30/03/1992
Página Web www.telecombalear.es
Órgano Administración Administrador único
Auditor RSM SPAIN AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE TELECOM BALEAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELECOM BALEAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Amoros Juana | Auditor | 19/11/2010 | 23/11/2022 |
Pujol De Bruijn Natasha | Liquidador | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
Pujol De Bruijn Natasha | Administrador Unico | 04/02/2019 | 23/11/2022 |
Pujol De Brujn Natasha | Administrador Mancomunado | 18/01/2013 | 23/11/2022 |
RSM SPAIN AUDITORES SLP | Auditor | 04/02/2019 | 23/11/2022 |
Casadesus Bordoy Juan Jose | Administrador Mancomunado | 18/01/2013 | 04/02/2019 |
Cortes Amoros Juana Maria | Auditor | 08/01/2015 | 04/02/2019 |
Espiño Condon Maria Begoña | Auditor Suplente | 08/01/2015 | 04/02/2019 |
Espiño Condon Maria Begoña | Auditor Suplente | 19/11/2010 | 04/02/2019 |
Pujol De Bruijn Natasha | Administrador Mancomunado | 04/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELECOM BALEAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 67, S 8, H PM 4846, I/A 16 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 67, S 8, H PM 4846, I/A 16 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 67, S 8, H PM 4846, I/A 16 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 67, S 8, H PM 4846, I/A 16 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-07
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 66, S 8, H PM 4846, I/A 15 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-07
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 66, S 8, H PM 4846, I/A 15 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 66, S 8, H PM 4846, I/A 14 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-07
- Otras modificaciones estatutarias: "ARTICULO 17º.- VOTACION Y PRINCIPIO MAYORITARIO. Cada uno de los puntos del orden del día será objeto de votación por separado. Las votaciones serán públicas, salvo que el Presidente estime que deban ser secretas. Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de votos válidamente emitidos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 66, S 8, H PM 4846, I/A 14 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 66, S 8, H PM 4846, I/A 14 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 66, S 8, H PM 4846, I/A 14 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-07