CORTES AMOROS JUANA
Informe ejecutivo de CORTES AMOROS JUANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CORTES AMOROS JUANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELECOM BALEAR SL | Auditor | 19/11/2010 | 23/11/2022 |
COMERCIAL PEDRO SA | Auditor | 14/04/2015 | 05/06/2019 |
VINCULACIONES DE CORTES AMOROS JUANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES AMOROS JUANA
Empresa: COMERCIAL PEDRO SA
Auditor Suplente
Auditor
- Cortes Amoros Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973 , F 126, S 8, H PM 7932, I/A 15 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-07
Empresa: COMERCIAL PEDRO SA
Auditor Suplente
Auditor
- Cortes Amoros Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973 , F 125, S 8, H PM 7932, I/A 12 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-07
Empresa: TELECOM BALEAR SL
Auditor Suplente
Auditor
- Cortes Amoros Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280 , F 20, S 8, H PM 4846, I/A 10 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-07
Información de CORTES AMOROS JUANA
Mostramos los datos de CORTES AMOROS JUANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES AMOROS JUANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos