CASADESUS BORDOY JUAN JOSE
Informe ejecutivo de CASADESUS BORDOY JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASADESUS BORDOY JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONOCOMUNICACIONES IBIZA SL | Liquidador | 10/12/2020 | 10/12/2020 |
FONOCOMUNICACIONES IBIZA SL | Administrador Unico | 10/12/2020 | |
TELECOM BALEAR SL | Administrador Mancomunado | 18/01/2013 | 04/02/2019 |
TELECOM BALEAR SL | Administrador Mancomunado | 07/07/2009 | 18/01/2013 |
VINCULACIONES DE CASADESUS BORDOY JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASADESUS BORDOY JUAN JOSE
Empresa: FONOCOMUNICACIONES IBIZA SL
Liquidador
- Casadesus Bordoy Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 94, S 8, H PM 29272, I/A 3 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-07
Empresa: FONOCOMUNICACIONES IBIZA SL
Administrador Unico
- Casadesus Bordoy Juan Jose
Liquidador
- Casadesus Bordoy Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 94, S 8, H PM 29272, I/A 3 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-07
Empresa: TELECOM BALEAR SL
Administrador Mancomunado
- Casadesus Bordoy Juan Jose
- Pujol De Bruijn Natasha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 66, S 8, H PM 4846, I/A 14 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-07
Empresa: TELECOM BALEAR SL
Administrador Mancomunado
- Casadesus Bordoy Juan Jose
- Pujol De Brujn Natasha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280 , F 20, S 8, H PM 4846, I/A 11 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-07
Empresa: TELECOM BALEAR SL
Administrador Mancomunado
- Casadesus Bordoy Juan Jose
- Pujol Sanso Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280 , F 20, S 8, H PM 4846, I/A 11 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-07
Empresa: TELECOM BALEAR SL
Administrador Mancomunado
- Casadesus Bordoy Juan Jose
- Pujol Sanso Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280 , F 19, S 8, H PM 4846, I/A 9 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-07
Información de CASADESUS BORDOY JUAN JOSE
Mostramos los datos de CASADESUS BORDOY JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASADESUS BORDOY JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos