TECNICAS CONSTRUCTIVAS CAPELLANIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Compositor Lehmberg Ruiz, 10
Código Postal 29007
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social TECNICAS CONSTRUCTIVAS CAPELLANIA SL
CIF B92495522
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS CAPELLANIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS CAPELLANIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Villanueva Garcia Antonio Jesus | Consejero | 19/07/2010 | 26/04/2022 |
Villanueva Garcia Antonio Jesus | Secretario | 19/07/2010 | 26/04/2022 |
Villanueva Garcia Antonio Jesus | Consejero Delegado Solidario | 19/07/2010 | 26/04/2022 |
Villanueva Garcia Antonio Jesus | Liquidador Solidario | 26/04/2022 | 26/04/2022 |
Villanueva Garcia Francisco Jose | Presidente | 19/07/2010 | 26/04/2022 |
Villanueva Garcia Francisco Jose | Consejero Delegado Solidario | 19/07/2010 | 26/04/2022 |
Villanueva Garcia Francisco Jose | Consejero | 19/07/2010 | 26/04/2022 |
Villanueva Garcia Francisco Jose | Liquidador Solidario | 26/04/2022 | 26/04/2022 |
Villanueva Garcia Inmaculada Concepcion | Consejero | 19/07/2010 | 26/04/2022 |
Villanueva Garcia Inmaculada Concepcion | Consejero Delegado Solidario | 19/07/2010 | 26/04/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS CAPELLANIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3433, L 2345, F 48, S 8, H MA 66880, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3433, L 2345, F 48, S 8, H MA 66880, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3433, L 2345, F 48, S 8, H MA 66880, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3433, L 2345, F 48, S 8, H MA 66880, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-29
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3433, L 2345, F 48, S 8, H MA 66880, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-142-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-29
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3433, L 2345, F 47, S 8, H MA 66880, I/A 4 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-29
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3433, L 2345, F 47, S 8, H MA 66880, I/A 4 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-165-29