VILLANUEVA GOMEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de VILLANUEVA GOMEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE VILLANUEVA GOMEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDALUZA DE INVERSIONES Y SERVICIOS SL | Apoderado | 14/07/2020 | |
VILLANUEVA ASESORES SL | Apoderado | 14/07/2020 | |
VILLANUEVA GOMEZ SL | Apoderado | 14/07/2020 | |
VILLANUEVA GOMEZ SL | Presidente | 04/05/2016 | |
ANDALUZA DE INVERSIONES Y SERVICIOS SL | Presidente | 03/05/2016 |
VINCULACIONES DE VILLANUEVA GOMEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLANUEVA GOMEZ ANTONIO
Empresa: TECNICAS CONSTRUCTIVAS CAPELLANIA SL
Apoderado
- Villanueva Gomez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3433, L 2345, F 48, S 8, H MA 66880, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-29
Empresa: VILLANUEVA GOMEZ SL
Apoderado
- Villanueva Gomez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172, L 1085, F 125, S 8, H MA 32826, I/A 8 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-29
Empresa: VILLANUEVA ASESORES SL
Apoderado
- Villanueva Gomez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195, L 1108, F 187, S 8, H MA 15322, I/A 6 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-29
Apoderado
- Villanueva Gomez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2191, L 1104, F 148, S 8, H MA 8836, I/A 8 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-29
Empresa: VILLANUEVA GOMEZ SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
- Villanueva Gomez Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172, L 1085, F 124, S 8, H MA 32826, I/A 4 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-29
Empresa: VILLANUEVA GOMEZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Villanueva Gomez Antonio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172, L 1085, F 124, S 8, H MA 32826, I/A 4 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-29
Consejero Delegado Solidario
Presidente
- Villanueva Gomez Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2191, L 1104, F 147, S 8, H MA 8836, I/A 7 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-29
Consejero Delegado Solidario
- Villanueva Gomez Antonio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2191, L 1104, F 147, S 8, H MA 8836, I/A 7 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-29
Empresa: VILLANUEVA ASESORES SL
Consejero Delegado Solidario
- Villanueva Gomez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195, L 1108, F 187, S 8, H MA 15322, I/A 5 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-29
Empresa: SUPERMERCADOS CHAMPION SA
Apoderado
- Corona Gomez Tomas
- Villanueva Gomez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23756 , F 196, S 8, H M 68777, I/A 412 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
VER MAS ACTOS
Información de VILLANUEVA GOMEZ ANTONIO
Mostramos los datos de VILLANUEVA GOMEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLANUEVA GOMEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos