VILLANUEVA GARCIA INMACULADA CONCEPCION
Informe ejecutivo de VILLANUEVA GARCIA INMACULADA CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILLANUEVA GARCIA INMACULADA CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLANUEVA GOMEZ SL | Vicesecret. | 04/05/2016 | |
VILLANUEVA GOMEZ SL | Consejero Delegado Solidario | 04/05/2016 | |
ANDALUZA DE INVERSIONES Y SERVICIOS SL | Vicesecret. | 03/05/2016 | |
ANDALUZA DE INVERSIONES Y SERVICIOS SL | Consejero Delegado Solidario | 03/05/2016 |
VINCULACIONES DE VILLANUEVA GARCIA INMACULADA CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLANUEVA GARCIA INMACULADA CONCEPCION
Empresa: TECNICAS CONSTRUCTIVAS CAPELLANIA SL
Liquidador Solidario
- Villanueva Garcia Antonio Jesus
- Villanueva Garcia Francisco Jose
- Villanueva Garcia Inmaculada Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3433, L 2345, F 48, S 8, H MA 66880, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-29
Empresa: TECNICAS CONSTRUCTIVAS CAPELLANIA SL
Consejero Delegado Solidario
- Villanueva Garcia Antonio Jesus
- Villanueva Garcia Francisco Jose
- Villanueva Garcia Inmaculada Concepcion
Consejero
- Villanueva Garcia Antonio Jesus
- Villanueva Garcia Francisco Jose
- Villanueva Garcia Inmaculada Concepcion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3433, L 2345, F 48, S 8, H MA 66880, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-29
Empresa: ADAPTA MANAGEMENT SERVICES SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Cano Jose Maria
- Villanueva Garcia Inmaculada Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4975, L 3882, F 101, S 8, H MA112359, I/A 5 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-29
Empresa: VILLANUEVA GOMEZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Villanueva Garcia Antonio Jesus
- Villanueva Garcia Francisco Jose
- Villanueva Garcia Inmaculada Concepcion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172, L 1085, F 124, S 8, H MA 32826, I/A 4 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-29
Empresa: VILLANUEVA GOMEZ SL
Vicesecret.
- Villanueva Garcia Inmaculada Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172, L 1085, F 124, S 8, H MA 32826, I/A 4 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-29
Consejero Delegado Solidario
- Villanueva Garcia Antonio Jesus
- Villanueva Garcia Francisco Jose
- Villanueva Garcia Inmaculada Concepcion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2191, L 1104, F 147, S 8, H MA 8836, I/A 7 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-29
Vicesecret.
- Villanueva Garcia Inmaculada Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2191, L 1104, F 147, S 8, H MA 8836, I/A 7 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-29
Empresa: LE PETIT ECOLO SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Cano Jose Maria
- Villanueva Garcia Inmaculada Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4975, L 3882, F 100, S 8, H MA112359, I/A 4 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-29
Empresa: LE PETIT ECOLO SL
Administrador Unico
- Villanueva Garcia Inmaculada Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4975, L 3882, F 100, S 8, H MA112359, I/A 4 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-29
Empresa: LE PETIT ECOLO SL
Administrador Unico
- Villanueva Garcia Inmaculada Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4975, L 3882, F 97, S 8, H MA112359, I/A 1 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-29
VER MAS ACTOS
Información de VILLANUEVA GARCIA INMACULADA CONCEPCION
Mostramos los datos de VILLANUEVA GARCIA INMACULADA CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLANUEVA GARCIA INMACULADA CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos