TALLERES AUXILIARES BARBARA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Industria, 52
Código Postal 08210
Municipio Barberà del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social TALLERES AUXILIARES BARBARA SA
CIF A08700601
Capital Social 215165.16 Euros
Actividad Fabricación de herramientas
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TALLERES AUXILIARES BARBARA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES AUXILIARES BARBARA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Goded Cardona Jesus Antonio | Administrador Mancomunado | 13/02/2024 | 10/07/2024 |
Goded Cardona Maria Jesus | Apoderado Solidario | 20/02/2024 | 10/07/2024 |
Goded Cascales Carlos | Administrador Mancomunado | 13/02/2024 | 10/07/2024 |
Puerto Barberan Basilio Enrique | Apoderado Solidario | 20/02/2024 | 10/07/2024 |
Siles Zafra Jose | Administrador Unico | 05/10/2023 | 13/02/2024 |
Siles Zafra Jose | Administrador Unico | 28/12/2018 | 05/10/2023 |
Siles Zafra Jose | Administrador Unico | 11/11/2014 | 28/12/2018 |
Coll Elizalde Manuel | Apoderado | 25/04/2016 | |
Diez Gonzalez Quirino | Apoderado | 25/04/2016 | |
Peral Negro Jose | Apoderado | 25/04/2016 |
ACTOS BORME DE TALLERES AUXILIARES BARBARA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 55020, I/A 27 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 55020, I/A 27 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 102, S 8, H B 55020, I/A 26 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. ACCIONISTA UNICO: LASER GODED S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 101, S 8, H B 55020, I/A 25 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 16,28 Y 31 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ADICION A LOS MISMOS DEL ARTICULO 28 BIS. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 101, S 8, H B 55020, I/A 25 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 101, S 8, H B 55020, I/A 25 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 101, S 8, H B 55020, I/A 25 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 101, S 8, H B 55020, I/A 24 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 101, S 8, H B 55020, I/A 23 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-6-08
Capital Anterior: | 310.126,32 | Euros |
Disminución de capital | 94.961,16 | Euros |
Capital Actual: | 215.165,16 | Euros |
Porcentaje: | 30,62 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 100, S 8, H B 55020, I/A 22 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-08