SILES ZAFRA JOSE
Informe ejecutivo de SILES ZAFRA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SILES ZAFRA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES AUXILIARES BARBARA SA | Administrador Unico | 05/10/2023 | 13/02/2024 |
TALLERES AUXILIARES BARBARA SA | Administrador Unico | 28/12/2018 | 05/10/2023 |
TALLERES AUXILIARES BARBARA SA | Administrador Unico | 11/11/2014 | 28/12/2018 |
VINCULACIONES DE SILES ZAFRA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILES ZAFRA JOSE
Empresa: TALLERES AUXILIARES BARBARA SA
Administrador Unico
- Siles Zafra Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 101, S 8, H B 55020, I/A 25 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-08
Empresa: TALLERES AUXILIARES BARBARA SA
Administrador Unico
- Siles Zafra Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 101, S 8, H B 55020, I/A 24 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-08
Empresa: TALLERES AUXILIARES BARBARA SA
Administrador Unico
- Siles Zafra Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 101, S 8, H B 55020, I/A 23 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-6-08
Empresa: TALLERES AUXILIARES BARBARA SA
Administrador Unico
- Siles Zafra Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 100, S 8, H B 55020, I/A 20 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-08
Información de SILES ZAFRA JOSE
Mostramos los datos de SILES ZAFRA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILES ZAFRA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos