GODED CARDONA JESUS ANTONIO
Informe ejecutivo de GODED CARDONA JESUS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GODED CARDONA JESUS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LASER GODED SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/05/2018 | |
INDUSTRIAS GODED SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/11/2017 | |
DEDOG SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/11/2017 | |
OXICORTE GODED SL | Presidente | 17/11/2017 | |
OXICORTE GODED SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/11/2017 |
VINCULACIONES DE GODED CARDONA JESUS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GODED CARDONA JESUS ANTONIO
Empresa: TALLERES AUXILIARES BARBARA SA
Administrador Mancomunado
- Goded Cardona Jesus Antonio
- Goded Cascales Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 55020, I/A 27 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
Empresa: TALLERES AUXILIARES BARBARA SA
Administrador Mancomunado
- Goded Cardona Jesus Antonio
- Goded Cascales Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 101, S 8, H B 55020, I/A 25 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-08
Empresa: LASER GODED SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Goded Cardona Jesus Antonio
- Goded Cardona Maria Jesus
- Puerto Barberan Basilio
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34064 , F 7, S 8, H B 240550, I/A 9 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-08
Empresa: DEDOG SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Goded Cardona Jesus Antonio
- Goded Cardona Maria Jesus
- Goded Cascales Carlos
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23601 , F 29, S 8, H B 55635, I/A 10 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-08
Empresa: INDUSTRIAS GODED SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Goded Cardona Jesus Antonio
- Goded Cardona Maria Jesus
- Goded Cascales Carlos
- Puerto Barberan Basilio
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30643 , F 218, S 8, H B 86183, I/A 17 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Empresa: OXICORTE GODED SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Goded Cardona Jesus Antonio
- Goded Cardona Maria Jesus
- Goded Cascales Carlos
- Puerto Barberan Basilio
Consejero
Presidente
- Goded Cardona Jesus Antonio
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34449 , F 113, S 8, H B 32122, I/A 20 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-08
Empresa: OXICORTE BARCELONA SL
Consejero
- Goded Amat Carlos
- Goded Cardona Jesus Antonio
- Goded Cardona Maria Jesus
- Goded Cascales Carlos
- Puerto Barberan Basilio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25309 , F 53, S 8, H B 77293, I/A 17 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-08
Información de GODED CARDONA JESUS ANTONIO
Mostramos los datos de GODED CARDONA JESUS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GODED CARDONA JESUS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos