TAINCO TORTOSA SA - EXTINGUIDA
Municipio Roquetes
Provincia Tarragona
Razón Social TAINCO TORTOSA SA
CIF A43538065
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Página Web www.tainco.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TAINCO TORTOSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAINCO TORTOSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACOA FOC SL | Consejero | 01/07/2009 | 17/11/2010 |
Adame Carrasco Alejandro | Consejero | 01/07/2009 | 17/11/2010 |
ALMANSA INVEST SL | Consejero | 01/07/2009 | 17/11/2010 |
FILA QUATRE SL | Consejero | 01/07/2009 | 17/11/2010 |
Lampreave Caus Angel | Presidente | 01/07/2009 | 17/11/2010 |
Lampreave Caus Angel | Consejero | 01/07/2009 | 17/11/2010 |
Maza Garcia Julian | Apoderado | 10/08/2009 | 17/11/2010 |
PELLUHUE SL | Secretario | 01/07/2009 | 17/11/2010 |
PELLUHUE SL | Consejero | 01/07/2009 | 17/11/2010 |
Domingo Aixala Jose | Secretario | 01/07/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TAINCO TORTOSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2496 , F 18, S 8, H T 16580, I/A 15 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2496 , F 18, S 8, H T 16580, I/A 15 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-43
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2496 , F 18, S 8, H T 16580, I/A 15 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-43
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-192-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2496 , F 17, S 8, H T 16580, I/A 14 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-159-43
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 179, S 8, H T 16580, I/A 13 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-43
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 179, S 8, H T 16580, I/A 13 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-43