LAMPREAVE FIGUERAS ANGEL
Informe ejecutivo de LAMPREAVE FIGUERAS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE LAMPREAVE FIGUERAS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAINCO MARTORELL SA | REPR.143 RRM | 28/07/2009 | |
TAINCO VALLES SA | REPR.143 RRM | 08/07/2009 | |
TAINCO IGUALADA SA | REPR.143 RRM | 06/07/2009 | |
TAINCO MANRESA SA | REPR.143 RRM | 06/07/2009 | |
TAINCO VILAFRANCA SA | REPR.143 RRM | 03/07/2009 |
VINCULACIONES DE LAMPREAVE FIGUERAS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAMPREAVE FIGUERAS ANGEL
Empresa: ACOA FOC SL
Liquidador
- Lampreave Figueras Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2327 , F 172, S 8, H T 36672, I/A 5 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-43
Empresa: TAINCO SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Lampreave Figueras Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44003 , F 194, S 8, H B 444192, I/A 70 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-08
Empresa: TAINCO SA
Administrador Solidario
- Lampreave Figueras Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2640 , F 162, S 8, H T 4119, I/A 67 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-43
Empresa: IMMOTAINCO SL
Administrador Solidario
- Lampreave Caus Angel
- Lampreave Figueras Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2640 , F 153, S 8, H T 36294, I/A 11 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-43
Empresa: NECOSA INVEST SL
Apoderado
- Lampreave Figueras Angel
- Serral Carrillo Gerard
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2495 , F 220, S 8, H T 34788, I/A 11 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-43
Empresa: IMMOTAINCO SL
Administrador Solidario
- Lampreave Caus Angel
- Lampreave Figueras Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 133, S 8, H T 36294, I/A 8 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-43
Empresa: TAINCO SA
Administrador Solidario
- Lampreave Caus Angel
- Lampreave Figueras Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2582 , F 115, S 8, H T 4119, I/A 58 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-43
Empresa: TAINCO MARTORELL SA
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Grau Valls Pere
- Lampreave Figueras Angel
- Maza Garcia Julian Francisco
- Tribaldo Sanchez Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24033 , F 221, S 8, H B 65210, I/A 32 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-08
Empresa: TAINCO VALLES SA
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Grau Valls Pere
- Lampreave Figueras Angel
- Maza Garcia Julian Francisco
- Tribaldo Sanchez Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 218, S 8, H B 180967, I/A 17 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-136-08
Empresa: TAINCO MANRESA SA
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Grau Valls Pere
- Lampreave Figueras Angel
- Maza Garcia Julian Francisco
- Tribaldo Sanchez Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34577 , F 38, S 8, H B 4036, I/A 24 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-08
VER MAS ACTOS
Información de LAMPREAVE FIGUERAS ANGEL
Mostramos los datos de LAMPREAVE FIGUERAS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAMPREAVE FIGUERAS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos