FILA QUATRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg de Sant Antoni, 16
Código Postal 43003
Municipio Tarragona
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FILA QUATRE SL
CIF B43785963
Capital Social 5083500.0 Euros
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FILA QUATRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FILA QUATRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lampreave Caus Angel | Administrador Unico | 01/06/2011 | 24/11/2020 |
Lampreave Caus Angel | Liquidador | 24/11/2020 | 24/11/2020 |
Lampreave Figueras Ana | Apoderado | 11/05/2010 | 24/11/2020 |
Figuera Casanovas Rosa Dolores | Consejero | 01/06/2011 | |
Lampreave Caus Angel | Presidente | 01/06/2011 | |
Lampreave Caus Angel | Consejero | 01/06/2011 | |
Lampreave Figueras Ana | Consejero | 11/05/2010 | 01/06/2011 |
Lampreave Figueras Esther | Consejero | 11/05/2010 | 01/06/2011 |
Lampreave Figueras Miriam | Consejero | 11/05/2010 | 01/06/2011 |
Tribaldo Sanchez Francisco | Secretario | 01/06/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FILA QUATRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 48, S 8, H T 30338, I/A 10 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 48, S 8, H T 30338, I/A 10 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 48, S 8, H T 30338, I/A 10 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 48, S 8, H T 30338, I/A 10 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-43
- PASEO DE SANT ANTONI 16 - 2º A.- (TARRAGONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 48, S 8, H T 30338, I/A 9 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-43
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-162-43
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 48, S 8, H T 30338, I/A 8 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 48, S 8, H T 30338, I/A 8 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-43
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 48, S 8, H T 30338, I/A 8 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-43