SERRAL CARRILLO GERARD
Informe ejecutivo de SERRAL CARRILLO GERARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SERRAL CARRILLO GERARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECLISA ILLES BALEARS SL | Administrador Solidario | 30/12/2020 | |
TECLISA LEVANTE SL | Administrador Solidario | 25/05/2020 | |
EQUIPAMENTS SIA BIOSCA SL | Administrador Solidario | 14/02/2020 | |
TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI SL | Administrador Solidario | 13/02/2020 | |
TECLISA LEVANTE SL | Apoderado | 03/12/2018 | |
EQUIPAMENTS SIA BIOSCA SL | Apoderado Solidario | 07/11/2018 | |
TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI SL | Apoderado Solidario | 07/11/2018 | |
TECLISA ILLES BALEARS SL | Apoderado | 23/10/2018 |
VINCULACIONES DE SERRAL CARRILLO GERARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRAL CARRILLO GERARD
Empresa: TECLISA ILLES BALEARS SL
Administrador Solidario
- Jimenez Liñan Alberto
- Serral Carrillo Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2727 , F 44, S 8, H PM 81979, I/A 6 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-07
Empresa: TECLISA LEVANTE SL
Administrador Solidario
- Jimenez Liñan Alberto
- Serral Carrillo Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 186, S 8, H V 158219, I/A 14 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-46
Empresa: TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI SL
Administrador Solidario
- Jimenez Liñan Alberto
- Serral Carrillo Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46609 , F 22, S 8, H B 437536, I/A 19 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Empresa: EQUIPAMENTS SIA BIOSCA SL
Administrador Solidario
- Jimenez Liñan Alberto
- Serral Carrillo Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43869 , F 163, S 8, H B 437535, I/A 14 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Apoderado
- Serral Carrillo Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F 35, S 8, H T 27080, I/A 13 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-43
Empresa: TECLISA LEVANTE SL
Apoderado
- Serral Carrillo Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 185, S 8, H V 158219, I/A 11 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-46
Empresa: KADEM MONTBLANC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Barral Laurent Maurice
- Barral Laurent Maurice
- Frederico Batista Francis
- Serral Carrillo Gerard
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837 , F 184, S 8, H T 15526, I/A 52 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-43
Empresa: TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI SL
Apoderado Solidario
- Banus Manchego Vanessa
- Serral Carrillo Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46609 , F 21, S 8, H B 437536, I/A 15 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-08
Empresa: TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Escale Grau Toni
- Serral Carrillo Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46609 , F 21, S 8, H B 437536, I/A 15 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-08
Empresa: EQUIPAMENTS SIA BIOSCA SL
Apoderado Solidario
- Serral Carrillo Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43869 , F 162, S 8, H B 437535, I/A 11 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-08
VER MAS ACTOS
Información de SERRAL CARRILLO GERARD
Mostramos los datos de SERRAL CARRILLO GERARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRAL CARRILLO GERARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos