T C M ENGINY SL - EXTINGUIDA
Provincia Tarragona
Razón Social T C M ENGINY SL
CIF B43645787
Capital Social 151687.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE T C M ENGINY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE T C M ENGINY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Biedma Aguera Antonio | Administrador Unico | 02/09/2014 | 12/12/2014 |
Biedma Aguera Antonio | Presidente | 28/02/2012 | 02/09/2014 |
Biedma Aguera Antonio | Consejero Delegado | 28/02/2012 | 02/09/2014 |
Biedma Aguera Antonio | Consejero | 28/02/2012 | 02/09/2014 |
Biedma Aguera Antonio | Apoderado Solidario | 15/09/2010 | 02/09/2014 |
Blanco Reyes Manuel | Secretario | 28/02/2012 | 02/09/2014 |
Blanco Reyes Manuel | Consejero | 28/02/2012 | 02/09/2014 |
Blanco Reyes Manuel | Apoderado Mancomunado | 15/09/2010 | 02/09/2014 |
Querol Tallada Jordi- Enric | Consejero | 28/02/2012 | 02/09/2014 |
Querol Tallada Jordi- Enric | Apoderado Mancomunado | 15/09/2010 | 02/09/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE T C M ENGINY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 190, S 8, H T 22448, I/A 20 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-43
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:T C M ENGINY SL
Nif:B43645787
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE TARRAGONA
Juez / Ponente:CESAR SUAREZ VAZQUEZ
Fecha de Resolución:31/07/2020
Número Procedimiento Concursal:247/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1922
Libro:
0
Folio:
190
Hoja:
8-22448
Inscripción:
20
Fecha Inscripción05/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Tarragona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 190, S 8, H T 22448, I/A 20 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-43
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:T C M ENGINY SL
Nif:B43645787
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE TARRAGONA
Juez / Ponente:CESAR SUAREZ VAZQUEZ
Parte Dispositiva:
SE DECLARA LA CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO ASI COMO EL CESE DE LAS LIMITACIONES DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION.-
Fecha de Resolución:31/07/2020
Número Procedimiento Concursal:247/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1922
Libro:
0
Folio:
190
Hoja:
8-22448
Inscripción:
20
Fecha Inscripción05/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Tarragona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 190, S 8, H T 22448, I/A 20 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-43
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 147, S 8, H T 22448, I/A 19 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-17-43
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:T C M ENGINY SL
Nif:B43645787
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL TARRAGONA
Número:1
Juez / Ponente:CESAR SUAREZ VAZQUEZ
Parte Dispositiva:
APERTURA FASE LIQUIDACION.-
Fecha de Resolución:06/11/2014
Número Procedimiento Concursal:247/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1922
Libro:
0
Folio:
147
Hoja:
8-22448
Inscripción:
19
Fecha Inscripción12/12/2014
Registro:Registro Mercantil de Tarragona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 147, S 8, H T 22448, I/A 19 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-17-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 147, S 8, H T 22448, I/A 19 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-17-43
- INGENIERIA DE SISTEMAS DENTRO DEL SECTOR DE LAS TECNOLOGIAS Y SISTEMA DE INFORMACION ASI COMO DEL CAMPO DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE LAS COMUNICACIONES.CONSULTORIA TECNICA.- DISEÑO Y FABRICACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 147, S 8, H T 22448, I/A 18 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-43
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 147, S 8, H T 22448, I/A 17 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-43
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 146, S 8, H T 22448, I/A 16 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-43
- Otras modificaciones estatutarias: 18. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 146, S 8, H T 22448, I/A 16 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-43