BIEDMA AGUERA ANTONIO
Informe ejecutivo de BIEDMA AGUERA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BIEDMA AGUERA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OECORENOVA SISTEMAS SL | Socio Unico | 27/01/2014 | |
OECORENOVA SISTEMAS SL | Administrador Unico | 27/01/2014 |
VINCULACIONES DE BIEDMA AGUERA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BIEDMA AGUERA ANTONIO
Empresa: T C M ENGINY SL
Administrador Unico
- Biedma Aguera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 147, S 8, H T 22448, I/A 19 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-17-43
Empresa: T C M ENGINY SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Biedma Aguera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 147, S 8, H T 22448, I/A 17 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-43
Empresa: T C M ENGINY SL
Administrador Unico
- Biedma Aguera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 146, S 8, H T 22448, I/A 16 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-43
Empresa: T C M ENGINY SL
Consejero Delegado
- Biedma Aguera Antonio
Consejero
- Biedma Aguera Antonio
- Blanco Reyes Manuel
- Querol Tallada Jordi- Enric
Presidente
- Biedma Aguera Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 146, S 8, H T 22448, I/A 16 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-43
Empresa: OECORENOVA SISTEMAS SL
Administrador Unico
- Biedma Aguera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 192, S 8, H T 46299, I/A 1 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-43
Empresa: OECORENOVA SISTEMAS SL
Socio Único
- Biedma Aguera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 192, S 8, H T 46299, I/A 1 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-43
Empresa: T C M ENGINY SL
Consejero Delegado
- Biedma Aguera Antonio
Consejero
- Biedma Aguera Antonio
- Blanco Reyes Manuel
- Querol Tallada Jordi- Enric
Presidente
- Biedma Aguera Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 167, S 8, H T 22448, I/A 12 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-43
Empresa: T C M ENGINY SL
Consejero
Presidente
- Biedma Aguera Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 167, S 8, H T 22448, I/A 12 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-43
Empresa: T C M ENGINY SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Biedma Aguera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 166, S 8, H T 22448, I/A 11 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-43
Empresa: T C M ENGINY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Biedma Aguera Antonio
- Blanco Reyes Manuel
- Conill Riera Abel
- Querol Tallada Jordi- Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 166, S 8, H T 22448, I/A 11 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-43
VER MAS ACTOS
Información de BIEDMA AGUERA ANTONIO
Mostramos los datos de BIEDMA AGUERA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BIEDMA AGUERA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos