QUEROL TALLADA JORDI- ENRIC
Informe ejecutivo de QUEROL TALLADA JORDI- ENRIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUEROL TALLADA JORDI- ENRIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
T C M ENGINY SL | Consejero | 28/02/2012 | 02/09/2014 |
T C M ENGINY SL | Apoderado Mancomunado | 15/09/2010 | 02/09/2014 |
T C M ENGINY SL | Consejero | 16/06/2009 | 28/02/2012 |
T C M ENGINY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/06/2009 | 15/09/2010 |
T C M ENGINY SL | Apoderado | 17/06/2009 |
VINCULACIONES DE QUEROL TALLADA JORDI- ENRIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUEROL TALLADA JORDI- ENRIC
Empresa: T C M ENGINY SL
Apoderado Mancomunado
- Blanco Reyes Manuel
- Querol Tallada Jordi- Enric
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 147, S 8, H T 22448, I/A 17 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-43
Empresa: T C M ENGINY SL
Consejero Delegado
Consejero
- Biedma Aguera Antonio
- Blanco Reyes Manuel
- Querol Tallada Jordi- Enric
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 146, S 8, H T 22448, I/A 16 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-43
Empresa: T C M ENGINY SL
Consejero Delegado
Consejero
- Biedma Aguera Antonio
- Blanco Reyes Manuel
- Querol Tallada Jordi- Enric
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 167, S 8, H T 22448, I/A 12 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-43
Empresa: T C M ENGINY SL
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 167, S 8, H T 22448, I/A 12 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-43
Empresa: T C M ENGINY SL
Apoderado Mancomunado
- Blanco Reyes Manuel
- Querol Tallada Jordi- Enric
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 166, S 8, H T 22448, I/A 11 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-43
Empresa: T C M ENGINY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Biedma Aguera Antonio
- Blanco Reyes Manuel
- Conill Riera Abel
- Querol Tallada Jordi- Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 166, S 8, H T 22448, I/A 11 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-43
Empresa: T C M ENGINY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Biedma Aguera Antonio
- Blanco Reyes Manuel
- Conill Riera Abel
- Querol Tallada Jordi- Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 165, S 8, H T 22448, I/A 10 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-43
Empresa: T C M ENGINY SL
Apoderado
- Biedma Aguera Antonio
- Blanco Reyes Manuel
- Prats Gallego Jordi
- Querol Tallada Jordi- Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 165, S 8, H T 22448, I/A 10 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-43
Empresa: T C M ENGINY SL
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 162, S 8, H T 22448, I/A 9 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-43
Empresa: T C M ENGINY SL
Consejero
- Biedma Aguera Antonio
- Blanco Reyes Manuel
- Pintaluba Mitja Andreu
- Prats Gallego Jordi
- Querol Tallada Jordi- Enric
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 162, S 8, H T 22448, I/A 9 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-43
Información de QUEROL TALLADA JORDI- ENRIC
Mostramos los datos de QUEROL TALLADA JORDI- ENRIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUEROL TALLADA JORDI- ENRIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos