SUNGROW RENEWABLE ENERGY SPAIN SL
Dirección social Calle Leganitos, 47
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUNGROW RENEWABLE ENERGY SPAIN SL
CIF B42789164
Capital Social 5000000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/01/2021
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Sungrow Renewable Energy Investment Pte.Ltd
ORGANIGRAMA DE SUNGROW RENEWABLE ENERGY SPAIN SL
VINCULACIONES DE SUNGROW RENEWABLE ENERGY SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUNGROW RENEWABLE ENERGY SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Ruiz Daniel | Apoderado | 06/08/2021 | |
Sanchez Ruiz Daniel | Apoderado | 29/03/2021 | |
Shi Li | Administrador Solidario | 02/02/2021 | |
Sungrow Renewable Energy Investment Pte.Ltd | Socio Unico | 02/02/2021 | |
Yuan Xue | Administrador Solidario | 02/02/2021 |
ACTOS BORME DE SUNGROW RENEWABLE ENERGY SPAIN SL
- Se acuerda extender la vigencia del poder otorgado a favor de don Daniel Sánchez Ruiz, por la Cónsul General de España en Shanghái, el 16 de junio de 2021, número 143, que causó la inscripción 3ª hasta el 16 de junio de 2026
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41409 , F 199, S 8, H M 733917, I/A 11 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-28
- C/ LEGANITOS 47 - PLANTA 10 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41409 , F 198, S 8, H M 733917, I/A 10 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Capital Anterior: | 1.504.985,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.495.015,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.000.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 232,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41409 , F 198, S 8, H M 733917, I/A 9 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Capital Anterior: | 4.985,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.504.985,00 | Euros |
Porcentaje: | 30.090,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41409 , F 198, S 8, H M 733917, I/A 8 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-28
- Se acuerda extender la vigencia del poder otorgado a favor de don Daniel Sánchez Ruiz, por la Cónsul General de España en Shanghái, el 15 de junio de 2021, número 143, que causó la inscripción 3ª hasta el 16 de junio de 2024
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41409 , F 197, S 8, H M 733917, I/A 7 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41409 , F 197, S 8, H M 733917, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 81 - PLANTA 15 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41409 , F 197, S 8, H M 733917, I/A 5 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41409 , F 196, S 8, H M 733917, I/A 4 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41409 , F 194, S 8, H M 733917, I/A 3 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41409 , F 193, S 8, H M 733917, I/A 2 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28