SANCHEZ RUIZ DANIEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ RUIZ DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE SANCHEZ RUIZ DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SONER QUEVEDO SL | Administrador Unico | 12/08/2024 | |
SONER CERVANTES SL | Administrador Unico | 30/07/2024 | |
SONER CERVANTES SL | Socio Unico | 30/07/2024 | |
SONER MURILLO SL | Administrador Unico | 28/12/2023 | |
SONER VELAZQUEZ SL | Administrador Unico | 22/12/2023 | |
SONER ZURBARAN SL | Administrador Unico | 13/12/2023 | |
SONER GRECO SL | Administrador Unico | 14/11/2023 | |
SONER PICASSO SL | Administrador Unico | 10/07/2023 | |
SONER SOROLLA SL | Administrador Unico | 30/01/2023 | |
SONER MIRO SL | Administrador Unico | 04/11/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ RUIZ DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ RUIZ DANIEL
Empresa: SONER QUEVEDO SL
Administrador Unico
- Sanchez Ruiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830533, I/A 1 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
Empresa: SONER CERVANTES SL
Administrador Unico
- Sanchez Ruiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829369, I/A 1 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-28
Empresa: SONER CERVANTES SL
Socio Único
- Sanchez Ruiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829369, I/A 1 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-28
Empresa: SONER GOYA SL
Administrador Unico
- Sanchez Ruiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42158 , F 179, S 8, H M 746406, I/A 5 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Empresa: SONER MURILLO SL
Administrador Unico
- Sanchez Ruiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46185 , F 30, S 8, H M 811352, I/A 1 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Empresa: SONER VELAZQUEZ SL
Administrador Unico
- Sanchez Ruiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46132 , F 210, S 8, H M 810506, I/A 1 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Empresa: SONER ZURBARAN SL
Administrador Unico
- Sanchez Ruiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46067 , F 122, S 8, H M 809418, I/A 1 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Empresa: PARQUE EOLICO SIERRA DE AGUAS SL
Apoderado Solidario
- Cunha Bober Jorge
- Lassara Fabien
- Olivier Jean-philippe Jacky Claude
- Palacios Castañeda Luis
- Sanchez Ruiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40763 , F 68, S 8, H M 630167, I/A 17 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Empresa: SONER GRECO SL
Administrador Unico
- Sanchez Ruiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45952 , F 200, S 8, H M 807507, I/A 1 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
Empresa: SONER PICASSO SL
Administrador Unico
- Sanchez Ruiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45361 , F 200, S 8, H M 797971, I/A 1 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-28
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ RUIZ DANIEL
Mostramos los datos de SANCHEZ RUIZ DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ RUIZ DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos