SHI LI
Informe ejecutivo de SHI LI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SHI LI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SONER QUEVEDO SL | Apoderado | 13/08/2024 | |
SONER CERVANTES SL | Apoderado | 02/08/2024 | |
SONER GRECO SL | Apoderado Solidario | 14/11/2023 | |
SONER PICASSO SL | Apoderado | 09/11/2023 | |
SONER SOROLLA SL | Apoderado | 30/01/2023 | |
SONER MIRO SL | Apoderado | 31/03/2022 | |
SONER DALI SL | Apoderado | 02/11/2021 | |
SUNGROW RENEWABLE ENERGY SPAIN SL | Administrador Solidario | 02/02/2021 |
VINCULACIONES DE SHI LI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SHI LI
Empresa: SONER QUEVEDO SL
Apoderado
- Shi Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830533, I/A 2 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: SONER CERVANTES SL
Apoderado
- Shi Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829369, I/A 2 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: SONER GOYA SL
Apoderado
- Shi Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42158 , F 179, S 8, H M 746406, I/A 5 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Empresa: SONER GRECO SL
Apoderado Solidario
- Shi Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45952 , F 201, S 8, H M 807507, I/A 2 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
Empresa: SONER PICASSO SL
Apoderado
- Shi Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45361 , F 201, S 8, H M 797971, I/A 2 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-28
Empresa: SONER SOROLLA SL
Apoderado
- Shi Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44645 , F 34, S 8, H M 786308, I/A 2 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Empresa: SONER MIRO SL
Apoderado
- Shi Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42613 , F 41, S 8, H M 753731, I/A 2 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Empresa: SONER GOYA SL
Apoderado
- Shi Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42158 , F 176, S 8, H M 746406, I/A 3 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Empresa: SONER DALI SL
Apoderado
- Shi Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42158 , F 186, S 8, H M 746407, I/A 3 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Empresa: SUNGROW RENEWABLE ENERGY SPAIN SL
Administrador Solidario
- Shi Li
- Yuan Xue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41409 , F 191, S 8, H M 733917, I/A 1 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Información de SHI LI
Mostramos los datos de SHI LI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SHI LI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos