SUMMA INSURANCE MEDITERRANEO CORREDURIA DE SEGUROS SL - EXTINGUIDA
Provincia Castellón/Castello
Razón Social SUMMA INSURANCE MEDITERRANEO CORREDURIA DE SEGUROS SL
CIF B12309548
Capital Social 5809.3 Euros
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Nombres Anteriores
- SANTIAGO FALCO ESPARDUCER CORREDURIA DE SEGUROS SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Monllau Cruz Eloi Ferran
Propietario SUMMA INSURANCE BROKERAGE SL
VINCULACIONES DE SUMMA INSURANCE MEDITERRANEO CORREDURIA DE SEGUROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMMA INSURANCE MEDITERRANEO CORREDURIA DE SEGUROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Canales Calancha Pedro | Apoderado Solidario | 10/07/2010 | 12/01/2016 |
Del Riego Valledor Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/07/2010 | 12/01/2016 |
Del Riego Valledor Miguel | Apoderado Solidario | 10/07/2010 | 12/01/2016 |
Del Riego Valledor Miguel | Apoderado Mancomunado | 10/07/2010 | 12/01/2016 |
Larrea Quintana Begoña | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/07/2010 | 12/01/2016 |
Larrea Quintana Begoña | Apoderado Solidario | 10/07/2010 | 12/01/2016 |
Larrea Quintana Begoña | Consejero | 05/07/2013 | 12/01/2016 |
Monllau Cruz Eloi Ferran | Presidente | 09/07/2010 | 12/01/2016 |
Monllau Cruz Eloi Ferran | Consejero | 09/07/2010 | 12/01/2016 |
Monllau Cruz Eloi Ferran | Apoderado Solidario | 10/07/2010 | 12/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUMMA INSURANCE MEDITERRANEO CORREDURIA DE SEGUROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862, L 429, F 112, S 8, H CS 2167, I/A 19 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862, L 429, F 112, S 8, H CS 2167, I/A 19 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-12
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862, L 429, F 111, S 8, H CS 2167, I/A 18 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-12
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862, L 429, F 111, S 8, H CS 2167, I/A 18 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-12
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862, L 429, F 111, S 8, H CS 2167, I/A 17 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-12
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862, L 429, F 111, S 8, H CS 2167, I/A 17 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-201-12
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862, L 429, F 111, S 8, H CS 2167, I/A 16 (10/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-12
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852, L 419, F 221, S 8, H CS 2167, I/A 15 (10/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-12