SALAS MORAN MARIA
Informe ejecutivo de SALAS MORAN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALAS MORAN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMMA INSURANCE MEDITERRANEO CORREDURIA DE SEGUROS SL | Secretario No Consejero | 12/03/2014 | 12/01/2016 |
SUMMA INSURANCE BROKERAGE SL | Secretario No Consejero | 13/01/2014 | 30/01/2015 |
VINCULACIONES DE SALAS MORAN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAS MORAN MARIA
Empresa: SUMMA INSURANCE BROKERAGE SL
Secretario No Consejero
- Salas Moran Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27248 , F 57, S 8, H M 369176, I/A 21 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Secretario No Consejero
- Salas Moran Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862, L 429, F 111, S 8, H CS 2167, I/A 18 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-12
Empresa: SUMMA INSURANCE BROKERAGE SL
Secretario No Consejero
- Salas Moran Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27248 , F 56, S 8, H M 369176, I/A 20 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Información de SALAS MORAN MARIA
Mostramos los datos de SALAS MORAN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAS MORAN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos