LARREA QUINTANA BEGOÑA
Informe ejecutivo de LARREA QUINTANA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE LARREA QUINTANA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMMA INSURANCE BROKERAGE SL | Apoderado | 15/02/2021 | |
VAMMOS INSURANCE SL | Administrador Unico | 14/11/2017 | |
SUMMA INSURANCE BROKERAGE SL | Secretario | 07/07/2017 | |
SUMMA INSURANCE BROKERAGE SL | Apoderado Mancomunado | 12/06/2013 | |
SUMMA INSURANCE CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/03/2010 | |
SUMMA INSURANCE TECHNIRISK CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado | 03/03/2010 | |
SUMMA INSURANCE BROKERAGE SL | Apoderado | 08/01/2010 |
VINCULACIONES DE LARREA QUINTANA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARREA QUINTANA BEGOÑA
Empresa: SUMMA INSURANCE BROKERAGE SL
Apoderado
- Barquero Estevan Joaquin
- Larrea Quintana Begoña
- Vargas Gonzalez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27248 , F 62, S 8, H M 369176, I/A 31 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Empresa: ASGALSA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Consejero
- Larrea Quintana Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 138, S 8, H LU 565, I/A 34 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-27
Empresa: VAMMOS INSURANCE SL
Administrador Unico
- Larrea Quintana Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36582 , F 4, S 8, H M 656680, I/A 2 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-28
Empresa: SUMMA INSURANCE BROKERAGE SL
Secretario
- Larrea Quintana Begoña
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27248 , F 59, S 8, H M 369176, I/A 25 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-28
Empresa: SUMMA INSURANCE BROKERAGE SL
Secretario No Consejero
Vicesecret.
- Larrea Quintana Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27248 , F 59, S 8, H M 369176, I/A 25 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-28
Empresa: ASGALSA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 7, S 8, H LU 565, I/A 28 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-27
Empresa: ASGALSA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 7, S 8, H LU 565, I/A 28 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-27
Empresa: SUMMA INSURANCE BROKERAGE SL
Vicesecret.
- Larrea Quintana Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27248 , F 58, S 8, H M 369176, I/A 22 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Consejero
- Larrea Quintana Begoña
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862, L 429, F 111, S 8, H CS 2167, I/A 17 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-12
Empresa: SUMMA INSURANCE BROKERAGE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Larrea Quintana Begoña
- Vargas Gonzalez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27248 , F 54, S 8, H M 369176, I/A 18 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-28
VER MAS ACTOS
Información de LARREA QUINTANA BEGOÑA
Mostramos los datos de LARREA QUINTANA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARREA QUINTANA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos