SUMINISTROS GENERALES DE LABORATORIOS CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CIZALLA 10 - MANZANA 3 - SECTOR P-3 NORTE - POL
Municipio Agüimes
Provincia Las Palmas
Razón Social SUMINISTROS GENERALES DE LABORATORIOS CANARIAS SL
CIF B35848324
Actividad Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 31/03/2005
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Rivero Baez Juan Francisco
Propietario Rivero Baez Juan Francisco
VINCULACIONES DE SUMINISTROS GENERALES DE LABORATORIOS CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS GENERALES DE LABORATORIOS CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chirino Cabrera Marcos Javier | Apoderado | 16/03/2010 | 18/03/2019 |
Rivero Baez Juan Francisco | Socio Unico | 10/05/2018 | 18/03/2019 |
Rivero Baez Juan Francisco | Administrador Unico | 10/05/2018 | 18/03/2019 |
Rivero Mejias Daniel | Administrador Unico | 10/05/2018 |
ACTOS BORME DE SUMINISTROS GENERALES DE LABORATORIOS CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 206, S 8, H GC 34421, I/A 5 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 206, S 8, H GC 34421, I/A 5 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 183, S 8, H GC 34421, I/A 4 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 183, S 8, H GC 34421, I/A 4 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 183, S 8, H GC 34421, I/A 4 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 181, S 8, H GC 34421, I/A 3 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-35
- C/ CIZALLA 10 - MANZANA 3 - SECTOR P-3 NORTE - POL (AGUIMES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 181, S 8, H GC 34421, I/A 2 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 181, S 8, H GC 34421, I/A 2 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-35