RIVERO BAEZ JUAN FRANCISCO
Informe ejecutivo de RIVERO BAEZ JUAN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RIVERO BAEZ JUAN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATLANTIDA DE INSTALACIONES GENERALES SL | Administrador Mancomunado | 22/03/2012 |
VINCULACIONES DE RIVERO BAEZ JUAN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERO BAEZ JUAN FRANCISCO
Administrador Unico
- Rivero Baez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 183, S 8, H GC 34421, I/A 4 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-35
Socio Único
- Rivero Baez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 183, S 8, H GC 34421, I/A 4 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-35
Administrador Unico
- Rivero Baez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 146, S 8, H TF 44749, I/A 5 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-38
Administrador Mancomunado
- Rivero Baez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1805 , F 113, S 8, H GC 36881, I/A 3 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-35
Empresa: CANARIAS BIOTECH SL
Administrador Unico
- Rivero Baez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 216, S 8, H GC 28581, I/A 2 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-35
Información de RIVERO BAEZ JUAN FRANCISCO
Mostramos los datos de RIVERO BAEZ JUAN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERO BAEZ JUAN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos